Entreprise : AGRILOG SA - SIREN 327 709 317
Identité
Dénomination
AGRILOG SA
SIREN (siège)
327 709 317
Date d'immatriculation au RNE
18/08/1983
Date de fin de la personne morale
17/08/2082
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
203519.44 EUR
Adresse du siège
8 RUE DU PONCEAU 95000 CERGY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MONSIEUR CORDIER LAURENT
Qualité
Administrateur, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1950
Commune de résidence
Marines
Nom, Prénom(s)
MONSIEUR GAUDIN NORBERT
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1943
Commune de résidence
Cergy
Nom, Prénom(s)
MONSIEUR LESTUM HERVE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Meudon
Nom, Prénom(s)
MR HUREAU FRANCOIS JACQUES
Qualité
Administrateur, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Commune de résidence
Chatou
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/12/1992
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/08/1983
Siret
32770931700025
Code APE
722Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
Création et vente de logiciels et d'ordinateurs et activités s'Yrapportant.
Adresse
8 RUE DU PONCEAU
95000 , CERGY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
30447
Date d'ajout
01/12/2006
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 01/12/2006 , a prononcé la clôture de la procédure après cession totale de l'entreprise
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10061
Date d'ajout
17/01/2003
Description
Jugement du tribunal de commerce de PONTOISE En date du 17/01/2003 , Désignant Me VALDMAN, de la SCP MICHEL-VALDMAN 69 Rue Saint Martin 95300 PONTOISE En remplacement du commissaire à l'exécution du plan précédemment désigné
Numéro d'observation
2825
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
13258
Date d'ajout
19/09/1997
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise En date du 19/09/1997 , Désignant me Hamamouche En remplacement du commissaire à l'exécution du plan précédemment désigné
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
30/03/1993
Description
Par jugement en date du 30 Mars 1993 Le tribunal de commerce de Pontoise Nomme m. Leroy , Juge commissaire en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
28/07/1992
Description
Par ordonnance rendue le 28 Juillet 1992, monsieur le Uge commissaire du redressement judiciaire de la société Agrilog a autorisé maître Goulletquer administrateur judiciaire, à solliciter une Ligne d'escompte Dailly à hauteur de 200000 francs auprès de la société parisienne de banque 9 rue Boissy 75008 Paris, nécessaire à la poursuite de l'activité de cette entreprise
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
20/07/1992
Description
Ouverture d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire jugement du 20 Juillet 1992 N° 534/92 Cessation des paiements en date du 29 Juillet 1992 Juge cré. Monsieur Elmalek - Représentant des créanciers Maître Canet 1 rue de la citadelle à Pontoise - Administrateur Maître Goulletquer 183 avenue Georges Clemenceau 92000 Nanterre cedex L'administrateur ci-dessus désigne outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi aura pour mission d'assister le débiteur dans tous les actes de gestion.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
17/07/1992
Description
Déclaration de cessation des paiements le 17 Juillet 1992 Au greffe de Pontoise
Numéro d'observation
13898
Date d'ajout
29/11/1991
Description
Non dissolution malgré les pertes en capital assemblée générale du 29 Octobre 1991.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).