Entreprise : DELLA DIETETIQUE SUD - SIREN 327 665 337
Identité
Dénomination
DELLA DIETETIQUE SUD
SIREN (siège)
327 665 337
Date d'immatriculation au RNE
20/07/1983
Date de fin de la personne morale
19/07/2082
Date de clôture
30/06
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
QRT GIMEAUX 13104 ARLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ARLES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELLA MASSA BRUNO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1920
Commune de résidence
CHARLEVILLE MEZIERES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/1986
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/1986
Siret
32766533700017
Code APE
4037
Adresse
QRT GIMEAUX
13104 , ARLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ARLES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Arles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Tarascon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Tarascon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/10/1986
Description
IL A ETE MENTIONNE D'OFFICE QUE PAR JUGEMENT EN DATE DU 25/09/1986, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARLES A DECLARE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE LA SOCIETE. CETTE MEME DECISION NOMME MAITRE JACQUES BRINGUIER 33, RUE DE LA REPUBLIQUE 13200 ARLES EN QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR ET MAINTIENT MONSIEUR MOUSSET EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
25/09/1986
Description
IL A ETE MENTIONNE D'OFFICE QUE PAR JUGEMENT EN DATE DU 11/09/1986, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARLES A OUVERT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE. CETTE MEME DECISION NOMME MONSIEUR MOUSSET, JUGE COMMISSAIRE, MONSIEUR JACQUES BRINGUIER 33, RUE DE LA REPUBLIQUE 13200 ARLES EN QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS, ET FIXE PROVISOIREMENT AU 11/09/1986 LA DATE DE CESSATION DE PAIEMENTS
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
16/09/1986
Description
IL A ETE MENTIONNE D'OFFICE QUE LA SARL BIO DELTA A DECLARE LA CESSATION DE SES PAIEMENTS A COMPTER DU 11/09/1986
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).