Entreprise : SCI DE LA ROUERIE - SIREN 327 645 032
Identité
Dénomination
SCI DE LA ROUERIE
SIREN (siège)
327 645 032
Date d'immatriculation au RNE
06/07/1983
Début d’activité
01/03/1983
Date de fin de la personne morale
05/07/2082
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
gestion immeubles, exploitation de divers immeubles sis, notamment, à St Ouen
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
238094.87 EUR
Adresse du siège
CHATEAU DE LA ROUERIE 35460 VAL-COUESNON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARBIER DU MANS DE CHALAIS PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1963
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
BARBIER DU MANS DE CHALAIS FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1959
Commune de résidence
Saint-Ouen-la-Rouërie
Nom, Prénom(s)
BARBIER DU MANS DE CHALAIS GUILLAUME
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Levallois-Perret
Nom, Prénom(s)
BARBIER DU MANS DE CHALAIS HUBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1958
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BARBIER DU MANS DE CHALAIS PERRINE
Nom d'usage
FALVIGNY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1956
Commune de résidence
Saint Pierre
Nom, Prénom(s)
BARBIER DU MANS DE CHALAIS CHRISTOPHE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1961
Commune de résidence
Versailles
Nom, Prénom(s)
BARBIER DU MANS DE CHALAIS CHRISTINE
Nom d'usage
BOTTEE DE TOULMON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DE LA BIGNE BRIGITTE
Nom d'usage
BARBIER DU MANS DE CHALAIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1961
Commune de résidence
Saint-Ouen-la-Rouërie
Nom, Prénom(s)
MAGON DE LA GICLAIS LOUISE
Nom d'usage
BARBIER DU MANS DE CHALAIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1933
Commune de résidence
Saint-Ouen-la-Rouërie
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/1983
Siret
32764503200019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
gestion immeubles, exploitation de divers immeubles sis, notamment, à St Ouen
Autres Activités
gestion immeubles, exploitation de divers immeubles sis, notamment, à St Ouen
Adresse
CHATEAU DE LA ROUERIE
35460 , VAL-COUESNON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
93445
Date d'ajout
02/09/2019
Description
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : Siège social - Ancienne adresse: Chateau de la Rouerie 35460 Saint-Ouen-la-Rouërie, Nouvelle adresse: Chateau de la Rouerie ST OUEN LA ROUERIE 35460 VAL COUESNON. Etablissement principal - Ancienne adresse: Chateau de la Rouerie 35460 Saint-Ouen-la-Rouërie, Nouvelle adresse: Chateau de la Rouerie ST OUEN LA ROUERIE 35460 VAL COUESNON. Domicile représentant - Ancienne adresse: Château de la rouérie 35460 ST OUEN LA ROUERIE, Nouvelle adresse: Château de la rouérie ST OUEN LA ROUERIE 35460 VAL COUESNON. Domicile représentant - Ancienne adresse: Château des Blosses 35460 ST OUEN LA ROUERIE, Nouvelle adresse: Château des Blosses ST OUEN LA ROUERIE 35460 VAL COUESNON. Domicile représentant - Ancienne adresse: Château de la Rouérie 35460 ST OUEN LA ROUERIE, Nouvelle adresse: Château de la Rouérie ST OUEN LA ROUERIE 35460 VAL COUESNON. Domicile représentant - Ancienne adresse: Château de la Rouérie 35460 ST OUEN LA ROUERIE, Nouvelle adresse: Château de la Rouérie ST OUEN LA ROUERIE 35460 VAL COUESNON.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
35738
Date d'ajout
25/07/2013
Description
Prorogation de la durée de la société jusqu'au : 06/07/2082
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).