Entreprise : FINANC PARTICI ANTILLES GUYANE - SIREN 327 621 322
Identité
Dénomination
FINANC PARTICI ANTILLES GUYANE
Sigle
SOFINPAR
SIREN (siège)
327 621 322
Date d'immatriculation au RNE
08/07/1983
Date de fin de la personne morale
07/07/2081
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
3 AV DES PLAGES 97354 REMIRE-MONTJOLY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JEAN-CHARLES ALBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1920
Commune de résidence
Fort-de-France
Nom, Prénom(s)
JEAN-CHARLES RAPHAEL , MARIE , MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1950
Commune de résidence
Remire-Montjoly
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/12/2014
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1983
Siret
32762132200020
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises françaises ou étrangères
Adresse
3 AV DES PLAGES
97354 , REMIRE-MONTJOLY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/12/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1983
Siret
32762132200012
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
L'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise
Autres Activités
L'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise
Adresse
88 RUE VICTOR SEVERE
97200 , FORT-DE-FRANCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
19/06/2020
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
02/03/2020
Description
Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la SELARL GTC Cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de Cayenne. Le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. La SELARL GTC Cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
3414
Date d'ajout
08/08/2016
Description
Mise en sommeil de la société à compter du 15/12/2014
Numéro d'observation
1547
Date d'ajout
06/06/1991
Description
Modification autre NOMINATION D'UN CO-GERANT JEAN-CHARLES ALBERT. A COMPTER DU 03/04/91
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 20 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 3 048.98 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).