Entreprise : VENS SA - SIREN 327 593 869
Identité
Dénomination
VENS SA
SIREN (siège)
327 593 869
Date d'immatriculation au RNE
28/06/1983
Date de fin de la personne morale
27/06/2082
Date de clôture
31/08
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
161595.96 EUR
Adresse du siège
RUE DE LA PILATERIE 59700 MARCQ-EN-BAROEUL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE CONINCK PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
POINSINET DE , SIVRY , BRUNO , JEAN , MARIE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1949
Commune de résidence
Clarbec
Nom, Prénom(s)
RIBEYRON BRUNO , JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1947
Commune de résidence
Paris
Dénomination
COMPAGNIE FINANCIERE COFINOR SA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Beuvillers
Dénomination
SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE FIDUCIAIRE DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Levallois-Perret
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/12/2001
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/09/1982
Siret
32759386900016
Code APE
292D
Activité principale
L'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise
Adresse
RUE DE LA PILATERIE
59700 , MARCQ-EN-BAROEUL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
17/09/2001
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI EN DATE DU 6/9/2001 PRONONCANT L'OUVERTURE DE LA LIQUIDATI ON JUDICIAIRE JUGE-COMMISSAIRE : MR GULEZOWSKI JUG E-COMMISSAIRE SUPPLEANT : MR ROUCOU DATE DE CESSAT ION DES PAIEMENTS : 1/2/2000 LIQUIDATEUR : ME DOMI NIQUE MIQUEL 257 RUE SAINT JULIEN 59500 DOUAI
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
29/06/2000
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite àdécision du 29/06/2000.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
28/06/1983
Description
Historique : ANNONCES LEGALES : LA GAZETTE DU 17 5 1983 FONDS APPORTE PAR LA STE IMMOBILIERE ET FINA NCIERE DES ANC ETS VENS, EVALUE à 1054000 FR ANNON CES LEGALES : LA GAZETTE DU 17 5 83 DECLARATIONS D E CREANCES AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURCOING
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 01/12/2001. - Sort du fonds: Vente du fonds.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).