Entreprise : GAEC VILLETTE - SIREN 327 593 232
Identité
Dénomination
GAEC VILLETTE
SIREN (siège)
327 593 232
Date d'immatriculation au RNE
05/07/1983
Date de fin de la personne morale
04/07/2043
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Qualité
Actif agricole
Capital social
30000 EUR
Adresse du siège
VILLETTE 49640 MORANNES SUR SARTHE-DAUMERAY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MORANNES SUR SARTHE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHERBONNIER NOEL
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
Morannes sur Sarthe
Nom, Prénom(s)
HUET BERNARD
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Morannes sur Sarthe
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/1983
Siret
32759323200017
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation agricole
Adresse
VILLETTE
49640 , MORANNES SUR SARTHE-DAUMERAY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MORANNES SUR SARTHE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15140
Date d'ajout
30/07/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5771
Date d'ajout
29/01/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2018 Liquidateur : CHERBONNIER Noël HUET Bernard Le siège de la liquidation est fixé à : Villette 49640 Morannes sur Sarthe-Daumeray Journal d'annonces légales : ANJOU AGRICOLE en date du 25/01/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Saumur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Angers. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Angers décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1521
Date d'ajout
19/06/2007
Description
REDUCTION DE CAPITAL A COMPTER DU 31/03/2007 ANCIEN : 91.469,41 EUR NOUVEAU : 30.000 EUR MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 31/03/2007 : PARTANT : CHERBONNIER ANDRE, CO-GÉRANT
Numéro d'observation
862
Date d'ajout
09/05/1994
Description
SUIVANT PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE EN DATE DU 01.04.94, NOMINATION DE MR HUET BERNARD EN QUALITE DE GERANT A COMPTER DU 01.04.94. AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL DE 40.000 F CE QUI LE PORTE DESORMAIS DE 560.000 F A 600.000 F A COMPTER DU 01.04.94. PROROGATION DE LA DUREE DU GROUPEMENT DE 25 ANS, LA FAISANT PASSER DE 35 A 60 ANS.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).