Entreprise : SCM DE TECHNICIENS DE SANTE - SIREN 327 561 015
Identité
(Entreprise radiée le 16/06/2022)
Dénomination
SCM DE TECHNICIENS DE SANTE
SIREN (siège)
327 561 015
Date d'immatriculation au RNE
08/07/1983
Fermeture de l'établissement - 32756101500014
- Date d'effet de la fermeture : 30/06/2020
Date de fin de la personne morale
07/07/2033
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
480.06 EUR
Adresse du siège
12 VLA MALLEVILLE 95880 ENGHIEN-LES-BAINS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAURENT PATRICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1955
Commune de résidence
Domont
Nom, Prénom(s)
ROZE CELINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1979
Commune de résidence
Auffreville-Brasseuil
Nom, Prénom(s)
TICHAKOFF TATIANA
Nom d'usage
GILLY
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1943
Commune de résidence
Asnières-sur-Oise
Nom, Prénom(s)
MARCHAND THIERRY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Enghien-les-Bains
Nom, Prénom(s)
BENESTROFF CORINNE
Nom d'usage
WITTICH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
Saint-Leu-la-Forêt
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/07/1983
Siret
32756101500014
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Objet exclusif de faciliter les activités professionnelles des associés sans pouvoir par elle-même exercer leur profession, Ellepeut notamment acquérir, louer, vendre, échanger les installations matériels et appareillages utiles, elle peut engager le personnel nécessaire...
Adresse
12 VLA 12 VILLA MALLEVILLE
95880 , Enghien-les-Bains - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
25789
Date d'ajout
16/06/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 18/04/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
31/07/2020
Description
Dissolution à compter du 30/06/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 16/06/2020, liquidateur : GILLY né(e) TICHAKOFF Tatiana, siège de la liquidation : 45 GRANDE RUE 95270 Asnières-sur-Oise, parution de la publicité légale : La Gazette du Val d'Oise en date du 01/07/2020
Numéro d'observation
19194
Date d'ajout
31/07/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 30/06/2020 sans disparition de la personne morale
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).