Entreprise : SCI GAUGUIN LES MINIMES - SIREN 327 558 565
Identité
Dénomination
SCI GAUGUIN LES MINIMES
Sigle
GLM
SIREN (siège)
327 558 565
Date d'immatriculation au RNE
01/07/1983
Début d’activité
01/07/1983
Date de fin de la personne morale
30/06/2082
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
ACQUISITION PROPRIETE EXPLOITATION PAR BAIL LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES ET DROITS IMMOBILIERS
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
106714.31 EUR
Adresse du siège
77 B CHE DE CROIX BENITE 31200 TOULOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HUMBERT PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1982
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
MARIOTTO MICHELE
Nom d'usage
HUMBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1951
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1983
Siret
32755856500039
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION PROPRIETE EXPLOITATION PAR BAIL LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES ET DROITS IMMOBILIERS
Autres Activités
ACQUISITION PROPRIETE EXPLOITATION PAR BAIL LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES ET DROITS IMMOBILIERS
Adresse
77 B CHE DE CROIX BENITE
31200 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/10/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/11/1991
Siret
32755856500021
Code APE
702C
Adresse
20 RTE D'AGDE
31100 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14867
Date d'ajout
14/10/1996
Description
Transfert du siège social PAR DECISION DU 10.10.96, LE SIEGE A ETE TRANSFERE DU 20 ROUTE D'AGDE A TOULOUSE AU 77 BIS CHEMIN DE CROIX BENITE A TOULOUSE (31200) A COMPTER DU 10.10.96 GAZETTE DES TRIBUNAUX DU MIDI DU 11.10.96
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1016
Date d'ajout
22/01/1992
Description
Transfert du siège social DU 21 RUE DES ORCHIDEES AU 20 ROUTE D'AGDE 31500 TOULOUSE. MME HUMBERT MICHELE DEVIENT GERANTE SUITE A LA DEMISSION DE MR MARIOTTO GINO. A COMPTER DU 21/11/91
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 700 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 106 714.31 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).