Entreprise : HEURTEVIN - SIREN 327 511 986
Identité
Dénomination
HEURTEVIN
SIREN (siège)
327 511 986
Date d'immatriculation au RNE
10/06/1983
Début d’activité
10/06/1983
Date de fin de la personne morale
09/06/2082
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activités principales de l’objet social
EXPLOITATION DES BIENS AGRICOLES APPORTES PAR LES ASSOCIES ACHETES OU PRIS A BAIL PAR LUI OU MIS A SA DISPOSITION PAR SES MEMBRES.
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
14000 EUR
Adresse du siège
8 RTE DE NOYEN 77114 VILLIERS-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HEURTEVIN PATRICK , PIERRE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1959
Commune de résidence
Villiers-sur-Seine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/06/1983
Siret
32751198600025
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
EXPLOITATION DES BIENS AGRICOLES APPORTES PAR LES ASSOCIES ACHETES OU PRIS A BAIL PAR LUI OU MIS A SA DISPOSITION PAR SES MEMBRES.
Autres Activités
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
8 RTE DE NOYEN
77114 , VILLIERS-SUR-SEINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/12/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1983
Siret
32751198600017
Code APE
011A
Adresse
1 RTE DE NOYEN
77114 , VILLIERS-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Provins. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
10/06/1983
Description
Historique des observations depuis le 10/06/1983 : Mention du 18/01/2005 : Transfert du siège social de (77114)VILLIERS SUR SEINE, 1 Route de Noyen et réduction du capital social (ancien : 106714,31 euros) à compter du 15.12.2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).