Entreprise : CENTRE INFORMATIQUE EXPERTISE COMPTABLE - SIREN 327 446 423
Identité
(Entreprise radiée le 16/09/2019)
Dénomination
CENTRE INFORMATIQUE EXPERTISE COMPTABLE
Sigle
CIDEC
SIREN (siège)
327 446 423
Date d'immatriculation au RNE
13/06/1983
Date de fin de la personne morale
12/06/2082
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
91800 EUR
Adresse du siège
3 AV DE PARIS 23300 LA SOUTERRAINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
POURIEUX ANTOINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1960
Commune de résidence
Saint-Amand-Montrond
Nom, Prénom(s)
CHAPART LAURENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
Méreau
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/08/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/05/1983
Siret
32744642300029
Code APE
6920Z - Activités comptables
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Expert-Comptable
Adresse
3 AV 3 rue Fernand Villard
23300 , La souterraine - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/11/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/11/1993
Siret
32744642300037
Code APE
741J
Adresse
CHE DU CHEIX
23300 , LA SOUTERRAINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1836
Date d'ajout
16/09/2019
Description
Radiation du RCS le 16/09/2019 avec effet au 01/09/2018 Radiation suite à fusion absorption par la société COGEP 408 833 596 RCS BOURGES
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
887
Date d'ajout
14/06/2007
Description
TRANSFORMATION DE LA SA EN SARL ANCIEN PCA ET ADMINISTRATEUR ET NOUVEAU GERANT : MR BISSON JEAN MARIE ANCIEN DIRECTEUR GENERAL ET ADMINISTRATEUR :MR BISSON JEAN MARIE ANCIENS ADMINISTRATEURS : MME AUBIN ANNE MARIE - MME BISSON ANNETTE ANCIEN COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : S.E.2.C. ANCIEN COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : MR LAFONT XAVIER SUITE A DECISION MUNICIPALE LE 3 RUE DE PARIS A LA SOUTERRAINE DEVIENT LE 3 RUE FERNAND VILLARD A LA SOUTERRAINE Date d'effet : 31/01/2007
Numéro d'observation
1442
Date d'ajout
25/10/2006
Description
ANCIEN COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : MR BRETON DANIEL NOUVEAU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : SARL S.E.2.C. ANCIEN COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : MR LAFONT XAVIER NOUVEAU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : MR LAFONT XAVIER Date d'effet : 30/06/2006
Numéro d'observation
1750
Date d'ajout
18/12/2002
Description
CAPITAL PORTE A 91 800 EUROS ANCIEN PDG ET NOUVEAU PCA ET DIRECTEUR GENERAL : MR BISSON JEAN MICHEL ANCIEN DIRECTEUR GENERAL ET NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL DELEGUE : MR AUBIN JEAN MICHEL A COMPTER DU 31 OCTOBRE 2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).