Entreprise : CUMA DU PUY DE GOTH - SIREN 327 436 713
Identité
Dénomination
CUMA DU PUY DE GOTH
SIREN (siège)
327 436 713
Date d'immatriculation au RNE
13/06/1983
Début d’activité
13/06/1983
Date de fin de la personne morale
12/06/2033
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Exploitation agricole
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital social
1603.76 EUR
Adresse du siège
MAIRIE 23210 BENEVENT L'ABBAYE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHERADAME PATRICK
Qualité
Administrateur, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1968
Commune de résidence
Augères
Nom, Prénom(s)
DAGUET LUDOVIC
Qualité
Vice-Président, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1981
Commune de résidence
Ceyroux
Nom, Prénom(s)
DANIEL LUDOVIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1988
Commune de résidence
Mourioux-Vieilleville
Nom, Prénom(s)
DUBREUIL MICHEL
Qualité
Administrateur, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1957
Commune de résidence
Aulon
Nom, Prénom(s)
GASNET MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1960
Commune de résidence
Augères
Nom, Prénom(s)
LEFORT BRUNO
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1968
Commune de résidence
Fursac
Nom, Prénom(s)
LEGROS FABRICE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1975
Commune de résidence
Marsac
Nom, Prénom(s)
MERIGUET ANTHONY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1974
Commune de résidence
Mourioux-Vieilleville
Nom, Prénom(s)
PATERON LAETITIA
Qualité
Autre, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1984
Commune de résidence
Mourioux-Vieilleville
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/06/1983
Siret
32743671300017
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exploitation agricole
Adresse
MAIRIE
23210 , BENEVENT L'ABBAYE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1695
Date d'ajout
09/12/2002
Description
ANCIEN PRESIDENT ET NOUVEAU TRESORIER : MR GERBAUD JEAN LOUIS NOUVEAU PRESIDENT : MR DUBREUIL MICHEL ANCIEN RESORIER : MR RENDU PHILIPPE A COMPTER DU 9 AVRIL 2002
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
816
Date d'ajout
29/06/1999
Description
ANCIEN PRESIDENT ET NOUVEAU VICE PRESIDENT : MR MOREAU JEAN PIERRE ANCIEN TRESORIER : MR LAPRADE SERGE NOUVEAU PRESIDENT : MR GERBAUD JEAN LOUIS NOUVEAU TRESORIER : MR RENDU PHILIPPE A COMPTER DU 11 MARS 1999
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 520.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 603.76 EUR La circonscription territoriale comprend le canton de Bénévent l'abbaye et st etienne de fursac, chamborand, le Grnad Bourg, Montaigut le Blanc, St Sylvain Montaigut, St Victor en Marche, St Eloi, Janaillat, St Dizier Leyrenne
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).