Entreprise : FLORIDA TUBES FRANCE - SIREN 327 424 065
Identité
Dénomination
FLORIDA TUBES FRANCE
SIREN (siège)
327 424 065
Date d'immatriculation au RNE
22/11/1984
Date de fin de la personne morale
21/11/2082
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
BELLOC 47700 CASTELJALOUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BIANCHI HELENE
Nom d'usage
DELTOUR
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1927
Nom, Prénom(s)
DELTOUR PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1926
Nom, Prénom(s)
DUPAYS JACK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Nom, Prénom(s)
FLEUROT SYLVIE
Nom d'usage
LEW
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1936
Nom, Prénom(s)
LASPOUGEAS JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Nom, Prénom(s)
LEW CHARLES
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1932
Nom, Prénom(s)
LEW MARIANNE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1961
Nom, Prénom(s)
LEW SABINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1959
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/04/1989
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/12/1984
Siret
32742406500024
Code APE
252A
Origine du fonds
Création
Activité principale
Fabrication de meubles en matière plastique
Adresse
BELLOC
47700 , CASTELJALOUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
rue des Chantiers de Jeunesse
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8815
Date d'ajout
20/09/2019
Description
Radiation du RCS le 20/09/2019 avec effet au 20/09/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Marmande ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Agen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Agen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
415
Date d'ajout
25/10/1988
Description
Juge commissaire titulaire:Mr Labadie. Juge commissaire suppléant:Mr Lefort. Administrateur :Me jean-louis Laureau,38 rue d'Angiviller,78000 Versailles Avec pour mission outre ceux conférés par la loi de surveiller les opérations de gestion et d'assister ladite société pour tous les actes concernant la gestion. Représentant des créanciers:Me Guguen,53 rué de la fraternité, 47300 Villeneuve-sur-Lot. Fin de la période d'observation:04.04.89. À compter du 07/10/88
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
À Cpter du 19.04.85:Transfert du siège social sis à 92800 Puteaux, tour Arago 5 rue Bellini, à l'établissement secondaire à Casteljaloux. Aucune activité n'est conservée à l'ancien siège. Rcs Nanterre 83 B 01027. Mod. du 05.06.86 :AGO du 10.04.86 :Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital. La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 1 000 000.00 FRF nouveau montant : 152 449.02 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).