Entreprise : GAEC DU BRESCHET - SIREN 327 396 313
Identité
Dénomination
GAEC DU BRESCHET
SIREN (siège)
327 396 313
Date d'immatriculation au RNE
13/06/1983
Début d’activité
13/06/1983
Date de fin de la personne morale
12/06/2082
Date de clôture
31/08
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Exploitation agricole
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Qualité
Actif agricole
Capital social
73530 EUR
Adresse du siège
LE BRECHET 48310 SAINT-LAURENT-DE-VEYRES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE BRESCHET
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ABOULIN JEROME , JOSEPH , CLAUDE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1980
Commune de résidence
La Fage Montivernoux
Nom, Prénom(s)
BOUDON MARGUERITE , RAYMONDE , DENISE
Nom d'usage
HOSTALIER
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
Saint-Laurent-de-Veyres
Nom, Prénom(s)
BOUDON-HOSTALIER ANGELIQUE , CHRISTIANE
Nom d'usage
ABOULIN
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1983
Commune de résidence
La Fage-Montivernoux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/06/1983
Siret
32739631300014
Nom commercial
GAEC DU BRESCHET
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation agricole
Autres Activités
Élevage d'autres bovins et de buffles
Adresse
LE BRECHET
48310 , SAINT-LAURENT-DE-VEYRES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE BRESCHET
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
907
Date d'ajout
17/06/2019
Description
Changement de dénomination à compter du 27/04/2019 Ancienne : EARL DU BRESCHET Nouvelle : GAEC DU BRESCHET Transformation de la société à compter du 27/04/2019 Ancienne forme : Exploitation agricole à responsabilité limitée à associé unique (EARLU) Nouvelle forme : Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 27/04/2019 : Nouveau : ABOULIN Jérôme, Joseph, Claude, Gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
906
Date d'ajout
17/06/2019
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 24/07/2015 : Partant : HOSTALIER André, Gérant Nouveau : HOSTALIER Marguerite, Raymonde, Denise, Gérante
Numéro d'observation
867
Date d'ajout
12/07/2012
Description
Transformation de la société à compter du 14/05/2012 Ancienne forme : Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Nouvelle forme : Exploitation agricole à responsabilité limitée à associé unique (EARLU) Prorogation de durée de la personne morale à compter du 14/05/2012 Ancienne mention : 30 ans Nouvelle mention : 99 ans Réduction de capital à compter du 14/05/2012 Ancien : 74730,51 EUR Nouveau : 73530 EUR
Numéro d'observation
757
Date d'ajout
13/06/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 06/04/2008 : Partant : HOSTALIER Jean-François, Gérant
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Reconnu le 09/04/2019 sous le n° 48-19-0841
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).