Entreprise : SOC NOUVELLE REHABILITATION CONSTRUCTION - SIREN 327 389 854
Identité
Dénomination
SOC NOUVELLE REHABILITATION CONSTRUCTION
SIREN (siège)
327 389 854
Date d'immatriculation au RNE
10/06/1983
Date de fin de la personne morale
09/06/2082
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38417.15 EUR
Adresse du siège
RUE DES LANDELLES 35135 CHANTEPIE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRIANTAIS JEAN , CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1936
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
DELAHAYE RENEE , PAULETTE , MADELEINE
Nom d'usage
GUY
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1941
Commune de résidence
Chantepie
Nom, Prénom(s)
GUY YVES , MARIE , MICHEL
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1937
Commune de résidence
Chantepie
Nom, Prénom(s)
HEMONNET BRIGITTE , MARTINE
Nom d'usage
LEVEQUE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1953
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
LEVEQUE MICHEL , JEAN , FERNAND
Qualité
Président du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1948
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
LOUIS MARIE-THERESE , YVONNE
Nom d'usage
LOGEAIS
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1938
Commune de résidence
Noyal-Châtillon-sur-Seiche
Nom, Prénom(s)
SAUVAGE MICHEL , ROGER , MARCEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1947
Commune de résidence
Chavagne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/04/1989
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
18/11/1986
Siret
32738985400032
Code APE
5560
Origine du fonds
Autre
Activité principale
entreprise générale de bâtiment et notamment l'entreprise de travaux de gros oeuvre, de réhabilitation, de rénovation et d'economie d'énergie
Adresse
RUE DES LANDELLES
35135 , CHANTEPIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
26/04/1999
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 20/04/1999 prononçant la clôture pour exécution du plan de cession.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
16/10/1995
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 4.07.1995 : Me J.DEBROISE ne faisant plus parti de la SCP DEBROISE-FILLIOL depuis le 30.6.1995, Me I.GOIC est devenu associé de la SCP FILLIOL- GOIC. Les affaires dans lesquelles Me J.DEBROISE a été nommé mandataire judiciaire sont confiées à Me I.GOIC, et en cas d'empêchement de sa part à Me G.FILLIOL. De même les affaires de ME FILLIOL membre de la SCP DEBROISE-FILLIOL, en cas d'empê- chement de ce dernier seront confiées à Me I.GOIC
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
10/06/1983
Description
: - MENTION D'OFFICE DU 08.02.1989 : * DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EN DATE DU 08.02.1989. - MENTION D'OFFICE DU 10.02.1989 : * REDRESSEMENT JUDICIAIRE, JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES DU 10.02.1989, REPRESENTANT DES CREANCIERS : MAITRE DEBROISE, 11 PLACE DU PARLEMENT DE BRETAGNE, 35000 RENNES, ET MAITRE BIDAN, 1 PLACE DU MARECHAL JUIN, ADMINISTRATEUR AVEC MISSION D'ASSISTER LE DEBITEUR POUR TOUS LES ACTES CONCERNANT LA GESTION. - MENTION D'OFFICE DU 22.02.1989 : * PAR ORDONNANCE RENDUE LE 21.02.1989, MONSIEUR LE JUGE-COMMISSAIRE A AUTORISE LA BANQUE DE BRETAGNE, 18, QUAI DUGUAY TROUIN 35000 RENNES, A CONSENTIR : - 2 500 000 FRANCS D'ESCOMPTE ET DE CESSION DE CREANCES PROFESSIONNELLES LOI DAILLY - 3 500 000 FRANCS DE CAUTIONNEMENTS SUR RETENUE DE GARANTIE AU PROFIT DE LA SNRC POUR LES BESOINS DE LA POURSUITE D'ACTIVITE DURANT LA PERIODE D'OB- SERVATION, LES EVENTUELLES CREANCES POUVANT RESUL- TER DE CETTE FACULTE BENEFICIANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 40 ALINEA 2. - MENTION DU 2.05.1989 : * JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES DU 28.04.1989 ARRETANT LE PLAN DE CESSION. MAITRE BIDAN, 1 PLACE DU MARECHAL JUIN, 35000 RENNES, COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
10/06/1983
Description
Historique des observations depuis le 10/06/1983 : - PUBLICITE : LE RASSEMBLEMENT. - ETABLISSEMENT(S) PRECEDEMMENT EXPLOITE(S) : * CHANTEPIE, 9 RUE DE PROVENCE, DEBUT 16.05.1983, MEME ACTIVITE, CREATION. SIEGE SOCIAL ET ETABLIS- SEMENT PRINCIPAL TRANSFERES A CESSON SEVIGNE, RUE DE LA FREBARDIERE, ZI SUD EST, A COMPTER DU 01.07. 1983. * CESSON SEVIGNE, ZI SUD EST, RUE DE LA FREBARDIE- RE, DEBUT 01.07.1983, MEME ACTIVITE, CREATION. SIEGE SOCIAL ET ETABLISSEMENT PRINCIPAL TRANSFERES A CHANTEPIE, ZI SUD EST, RUE DES LANDELLES, A COMPTER DU 18.11.1986.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation d'activité : 17/04/1989.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).