Entreprise : SOC CIVILE DES CHAMPS - SIREN 327 377 354
Identité
Dénomination
SOC CIVILE DES CHAMPS
SIREN (siège)
327 377 354
Date d'immatriculation au RNE
03/06/1983
Début d’activité
03/06/1983
Date de fin de la personne morale
02/06/2043
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
Par voie d'accession a la propriété sous forme de crédit bail immobilier, acquisition et gestion de droits immobiliers dans un ensemble immobilier a Asnieres 92-- rue des champs N° 8
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
1769.85 EUR
Adresse du siège
51 B RUE DE MIROMESNIL 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Axcerias GREGORY , ALEXIS , SEBASTIEN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1972
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SARL DU CAPITAINE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/06/1983
Siret
32737735400029
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Par voie d'accession a la propriété sous forme de crédit bail immobilier, acquisition et gestion de droits immobiliers dans un ensemble immobilier a Asnieres 92-- rue des champs N° 8
Autres Activités
Par voie d'accession a la propriété sous forme de crédit bail immobilier, acquisition et gestion de droits immobiliers dans un ensemble immobilier a Asnieres 92-- rue des champs N° 8
Adresse
51 B RUE DE MIROMESNIL
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/12/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
32737735400011
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
8 RUE DES CHAMPS
92600 , ASNIERES-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
54346
Date d'ajout
15/03/2018
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de Paris
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2018D015131
Date d'ajout
13/03/2018
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
2764
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).