Entreprise : SCM ELYSEE - SIREN 327 357 513
Identité
Dénomination
SCM ELYSEE
SIREN (siège)
327 357 513
Date d'immatriculation au RNE
04/10/1984
Date de fin de la personne morale
03/10/2014
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
42 CHE DU MOULIN CARRON 69130 ECULLY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE NORLY-ALLEE C
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CONESA ALAIN , THOMAS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1953
Commune de résidence
Seyssuel
Nom, Prénom(s)
BOULANJON LOUIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1946
Commune de résidence
Anse
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2004
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1983
Siret
32735751300032
Code APE
748K
Activité principale
Faciliter l'activité professionnelle des membres par la mise en commun des moyens utiles à l'exercice de leur profession.
Adresse
42 CHE 42 Chemin DU MOULIN CARRON - BATIMENT LE NORLY
69130 , Écully - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE NORLY-ALLEE C
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1986
Siret
32735751300024
Code APE
748K
Adresse
2 AV LECLERC
69007 , LYON 7EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F04/031445
Date d'ajout
21/10/2004
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 30/09/2004 - Siège de la liquidation : Le Norly Allée C 42 Chemin du Moulin Carron 69130 ECULLY- Publicité dans un journal d'annonces légales : AFFICHES LYONNAISES du 18/10/2004
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DM 11554 du 25/8/1986 : siège social et activité transférés du 177 ter avenue Félix Faure "L'Elysée" LYON (69007) au 2 avenue Leclerc LYON (69007). A compter du 1/5/1986. DM du 06/06/1995 : - Siège et Ets principal transférés de LYON (69007) 2, avenue Leclerc à ECULLY Le Norly Allée C 42, chemin du Moulin Carron à/c du 24/04/1995
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).