Entreprise : SCI LES CRAIS - SIREN 327 325 304
Identité
(Entreprise radiée le 17/08/2021)
Dénomination
SCI LES CRAIS
SIREN (siège)
327 325 304
Date d'immatriculation au RNE
07/06/1983
Fermeture de l'établissement - 32732530400019
- Date d'effet de la fermeture : 31/01/2021
Date de fin de la personne morale
06/06/2033
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
21490 ORGEUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEULVOT MICHEL , MAURICE , EDOUARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Commune de résidence
Saint-Apollinaire
Nom, Prénom(s)
SALIN BERNADETTE , ISABELLE , PAULE , MARIE-ROSE
Nom d'usage
PERDRY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1940
Commune de résidence
Varois-et-Chaignot
Nom, Prénom(s)
SALIN CLAUDINE , MICHELLE , BRIGITTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1965
Commune de résidence
Talant
Nom, Prénom(s)
SALIN JEAN-PAUL , MAURICE , MARIE , JULES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1946
Commune de résidence
Bèze
Nom, Prénom(s)
SALIN ARMANDE , JEANNE , ANDREE
Nom d'usage
COI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1944
Commune de résidence
Varois-et-Chaignot
Nom, Prénom(s)
DUPLESSY BRIGITTE , ROBERTE , GEORGETTE
Nom d'usage
SALIN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1939
Commune de résidence
Orgeux
Nom, Prénom(s)
SALIN CHRISTOPHE , ARMAND , ROBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Orgeux
Nom, Prénom(s)
SALIN CATHERINE , PASCALE , MARIE , BERNADETTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Commune de résidence
Chevigney-sur-l'Ognon
Nom, Prénom(s)
SALIN GEORGETTE , ROSE , MARIE-THERESE
Nom d'usage
JEANNIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1939
Commune de résidence
Bèze
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/01/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/05/1983
Siret
32732530400019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
propriété, administration, exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société pourra devenir propriétaire. toutes opérations pouvant se rattacher A cette activité.
Adresse
Domicile de Mr Michel Salin
21490 , Orgeux - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Orgeux
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14204
Date d'ajout
17/08/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/01/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/05/2021
Description
Dissolution à compter du 29/01/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 29/01/2021, liquidateur : SALIN né(e) DUPLESSY Brigitte Roberte Georgette, siège de la liquidation : AU DOMICILE DE MR MICHEL SALIN ORGEUX 21490 Ruffey-lès-Echirey, parution de la publicité légale : Terres de Bourgogne paru le 19/03/2021
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).