Entreprise : MAINS DE MARINS - SIREN 327 308 771
Identité
Dénomination
MAINS DE MARINS
SIREN (siège)
327 308 771
Date d'immatriculation au RNE
19/05/1983
Date de fin de la personne morale
18/05/2082
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
38112.24 EUR
Adresse du siège
29 RUE DES CAYANNES 17480 LE CHATEAU D'OLERON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ORS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LA CHIUSA ERICH , ROBIN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1951
Commune de résidence
Suresnes
Dénomination
KPMG AUDIT NORMANDIE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Hérouville-Saint-Clair
Dénomination
KPMG AUDIT OUEST
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Nantes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/03/2016
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
28/04/1983
Siret
32730877100028
Code APE
3012Z - Construction de bateaux de plaisance
Code APRM
3012ZZ - Construction de bateaux de plaisance
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Construction de bateaux de plaisance et objets liés à l'activité nautique, moulages industriels en tous matériaux.
Code APRM
3012ZZ - Construction de bateaux de plaisance
Code APRM
3012ZZ - Construction de bateaux de plaisance
Adresse
29 RUE 29 rue des Cayannes, Ors
17480 , Le château-d'Oléron - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ORS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/05/1983
Siret
32730877100010
Code APE
351E
Code APRM
3012ZZ - Construction de bateaux de plaisance
Origine du fonds
Autre
Activité principale
FABRIC. REPAR.BATEAUX
Code APRM
3012ZZ - Construction de bateaux de plaisance
Code APRM
3012ZZ - Construction de bateaux de plaisance
Adresse
8 RUE DU CHANTIER ORS
17480 , LE CHATEAU D'OLERON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9487
Date d'ajout
11/07/2023
Description
EN DATE DU 11/07/2023, LE TRIBUNAL DE LA ROCHELLE A PRONONCE LA Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al. 2 et R643-18 DE MAINS DE MARINS (SAS) (PROCEDURE OUVERTE LE 02/06/2015)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2211
Date d'ajout
08/03/2016
Description
Adoption d'un plan de cession en RJ ou LJ PAR JUGEMENT EN DATE DU 08/03/2016, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE A ARRETE UN PLAN DE CESSION AU PROFIT DE MECAMAT SUR LA PROCEDURE MAINS DE MARINS (SAS), ET PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE NOMME ME MARIE ADELINE ROUSSELOT GEGOUE LIQUIDATEUR Date d'effet : 08/03/2016
Numéro d'observation
8725
Date d'ajout
09/12/2015
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) EN DATE DU 04/12/2015, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE A ORDONNE LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 6 mois Date d'effet : 04/12/2015
Numéro d'observation
4117
Date d'ajout
03/06/2015
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire EN DATE DU 02/06/2015, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE CONTRE MAINS DE MARINS (SAS) SOUS LE NUMERO 4115203, ET A DESIGNE : JUGE COMMISSAIRE PATRICK VINET, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT ERIC LOUGE, Administrateur judiciaire : SELARL VINCENT MEQUINION PRIS EN LA PERSONNE DE ME VINCENT MEQUINION - 60, QUAI RICHELIEU - 33000 BORDEAUX, AVEC POUR MISSION DE assistance, MANDATAIRE JUDICIAIRE MAITRE MARIE ADELINE ROUSSELOT GEGOUE - 9, rue audry de puyravault - 17300 ROCHEFORT , A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 6 mois ET A FIXE AU 15/01/2014 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS Date d'effet : 02/06/2015
Numéro d'observation
1428
Date d'ajout
19/02/2014
Description
Changement de dénomination à compter du 10/01/2014 Ancienne : GUYMARINE Nouvelle : MAINS DE MARINS
Numéro d'observation
8427
Date d'ajout
17/12/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 05/12/2013 : Partant : ORS FINANCES (SARL) représentée par GALLANT François, Président Nouveau : LA CHIUSA Erich, Robin, Président
Numéro d'observation
5672
Date d'ajout
16/08/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/01/2012 : Partant : HUGUES DE MENONVILLE, Commissaire aux comptes titulaire Partant : GALLANT Francois, Président Partant : GUILLEN Eric, Commissaire aux comptes suppléant Nouveau : SARL ORS FINANCES représentée par GALLANT François, Président Nouveau : SAS KPMG AUDIT OUEST, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : SAS KPMG AUDIT NORMANDIE, Commissaire aux comptes suppléant
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Marennes ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de La Rochelle décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
27/05/2008
Description
(Divers) changement de commissaires aux comptes au 31.03.08
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
09/10/2007
Description
(Divers) Francois GALLANT nommé président en remplacement de Patrice OCQUETEAU à cpter du 28.09.07 Publicité : COURRIER FRANCAIS du 5.10.2007
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
26/09/2007
Description
Transfert du siège social à l'intérieur du ressort Transfert du siège & de l'établissement du 8 rue du chantier au 29 rue des Cayannes toujours à ORS 17480 LE CHATEAU D'OLERON depuis le 01.08.1986 Publicité : La Haute Saintonge du 28.9.2007
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
26/09/2007
Description
Transformation de la société Changement de la forme juridique passée de SARL à Société par Actions simplifiée à compter du 18.9.2007 Publicité : La Haute Saintonge du 28.9.2007
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CONVERSION D'OFFICE DU CAPITAL EN EUROS Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret no 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
OUVERT.DE LA PROCÿDURE DE REDRESSEMENT;PROLONGEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION;PROLONGEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION;PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE;FIXE PROV.LA DATE DE CESSATION PAIEMENTS;CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).