Entreprise : SA STYLE AUTOMOBILES - SIREN 327 215 265
Identité
Dénomination
SA STYLE AUTOMOBILES
SIREN (siège)
327 215 265
Date d'immatriculation au RNE
14/05/1983
Début d’activité
30/06/1983
Date de fin de la personne morale
13/05/2082
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
REPARATION VEHICULES AUTO AVECVENTE
Code APRM
4520AA - Réparation automobile de véhicules automobiles légers: entretien courant
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
BD LA FAYETTE 22300 LANNION FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA CROIX ROUGE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
OLLEVIER ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
PLERIN
Nom, Prénom(s)
HENRY CELINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1970
Commune de résidence
ETRELLES
Nom, Prénom(s)
HENRY JEAN , JACQUES
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1940
Commune de résidence
ETRELLES
Dénomination
SOCIETE KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
LEVALLOIS PERRET
Dénomination
SA SOFIAM
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
MORLAIX
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
30/06/1983
Siret
32721526500015
Origine du fonds
Autre
Activité principale
REPARATION VEHICULES AUTO AVECVENTE
Code APRM
4520AA - Réparation automobile de véhicules automobiles légers: entretien courant
Adresse
RTE DE PARIS
29600 , MORLAIX
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA CROIX ROUGE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Morlaix ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Brest. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Brest décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
301
Date d'ajout
14/02/1995
Description
SUPPRESSION DE L'ETS SECONDAIRE SITUE : ROND POINT BD LAFAYETTE 22300 LANNION A COMPTER DU 01.11.1994 NOTIFICATION DU GREFFE DE GUINGAMP EN DATE DU 14.02.1995
Numéro d'observation
2473
Date d'ajout
16/12/1994
Description
SUPRESSION DE L'ETABLISSEMENT SITUE A MORLAIX LA VIERGE NOIRE SUITE A LA VENTE DU FONDS A LA SA OUEST AUTOMOBILES B 637 321 118 A COMPTER DU 21/11/94
Numéro d'observation
1558
Date d'ajout
29/07/1993
Description
DEMISSION DE LA SOCIETE SORAC EN QUALITE DE CCT ET NOMINATION DE LA SOCIETE KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE EN SON REMPLACEMENT - DEMISSION DE MR HERAULT ANDRE EN QUALITE DE CCS ET NOMINATION DE MR OLLEVIER ALAIN EN SON REMPLACE- MENT A COMPTER DU 02.04.1993
Numéro d'observation
867
Date d'ajout
26/04/1993
Description
TRANSFERT DU SIEGE ET DE L'ETS PRINCIPAL - NOUVELLE ADRESSE : MORLAIX LA VIERGE NOIRE ANCIENNEMENT A MORLAIX LA CROIX ROUGE ROUTE DE PARIS A COMPTER DU 30/03/93
Numéro d'observation
1098
Date d'ajout
25/06/1991
Description
OUVERTURE D'UN ETS SECONDAIRE SITUE A LANNION ROND POINT DE SAINT MARC BD LAFAYETTE - ACTIVITE : VENTE ET REPARATION DE VOITURES - CREATION A COMPTER DU 21/05/91 - NOTIFICATION DU GREFFE DE GUINGAMP LE 22/05/91
Numéro d'observation
2291
Date d'ajout
21/12/1990
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL DE 250.000 FRS PORTE A 500.000 FRS A COMPTER DU 29/10/90
Numéro d'observation
2000
Date d'ajout
31/10/1990
Description
DEMISSION DE MR WALDMANN MICHEL EN QUALITE DE PCA ADM. - DEMISSION DE MR WALDMANN SERGE ET MME QUEAU RENEE EN QUALITE D'ADMINISTRATEURS - NOMINATION DE MR HENRY JEAN JACQUES EN QUALITE DE PCA ADM. - NOMINATION DE LA SA SOFIAM ADM. ET MME HENRY FRANCOISE COMME REPRESENTANT PERMANENTE MLLE HENRY CELINE EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR - DEMISSION DE MR CHEVE EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE - NOMINATION DE LA STE SORAC EN SON REMPLACEMENT - DEMISSION DE MR ARZUR PATRICK EN QUALITE DE COMMIS- SAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT - NOMINATION DE MR HERAULT ANDRE EN SON REMPLACEMENT A COMPTER DU 05/09/90
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 500 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 76 224.51 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).