Entreprise : SO.SU.MAR - SIREN 327 206 009
Identité
(Entreprise radiée le 13/09/2018)
Dénomination
SO.SU.MAR
SIREN (siège)
327 206 009
Date d'immatriculation au RNE
19/03/2002
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Adresse du siège
490 RTE D ALES 07200 SAINT-ETIENNE-DE-FONTBELLON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES CHAMPS
Données issues de la reprise des données
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/06/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/02/1983
Siret
32720600900018
Enseigne
CENTRE LECLERC
Code APE
4711F - Hypermarchés
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation d'un etablissement commercial a rayons multiples ; negoce de carburants et lubrifiants.
Adresse
490 RTE D ALES
07200 , SAINT-ETIENNE-DE-FONTBELLON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES CHAMPS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/10/2001
Siret
32720600900026
Code APE
4711F - Hypermarchés
Activité principale
Hypermarchés
Adresse
BD ALFRED NAQUET
84200 , CARPENTRAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14826
Date d'ajout
26/09/2017
Description
Radiation du RCS le 26/09/2017 avec effet au 30/06/2017 Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Greffe du TC d'Aubenas par suite du transfert du siege social au 490-2 Route d'Alès Les Champs 07200 SAINT-ETIENNE-DE-FONTBELLON
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE DEJA CONSTITUEE TRANSFERANT SON SIEGE SOCIAL A COMPTER DU 29 OCTOBRE 2001 A CARPENTRAS (84200) BOULEVARD ALFRED NAQUET FORMALITES DE CONSTITUTION : DEPOT DES ACTES AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AUBENAS LE 24 JUIN 1983 PUBLICATEUR : LA TRIBUNE DU 07 AVRIL 1983 L'ANCIEN SIEGE SOCIAL DEVIENT ETS PRINCIPAL
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).