Entreprise : GAEC DES ALOYERS - SIREN 327 145 900
Identité
Dénomination
GAEC DES ALOYERS
SIREN (siège)
327 145 900
Date d'immatriculation au RNE
17/05/1983
Début d’activité
01/05/1983
Date de fin de la personne morale
16/05/2043
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Polyculture élevage
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital minimum
79950 EUR
Adresse du siège
LD LANGOURLA 22330 LE MENE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA VILLE ES ALOYERS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CARADEUC PIERRE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1981
Commune de résidence
le mené
Nom, Prénom(s)
LEFEUVRE DANIEL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
le mené
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/1983
Siret
32714590000012
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Polyculture élevage
Autres Activités
Elevage de porcins,Elevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LD LANGOURLA
22330 , LE MENE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA VILLE ES ALOYERS
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1583
Date d'ajout
29/04/2005
Description
FIN DES FONCTIONS DE MR OLIVIER RECOURSE EN QUALITE DE GERANT.REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL POUR LE PORTER DE 180 000 EUROS A 120 000 EUROS. Date d'effet : 31/12/2004
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1121
Date d'ajout
27/03/2003
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE DE 126 450 EUROS A 180 000 EUROS. Date d'effet : 12/03/2003
Numéro d'observation
1654
Date d'ajout
13/05/2002
Description
REDUCTION DU CAPITAL PORTE DE 121 959.21 EUROS A 120 000 EUROS. NOMINATION DE MR JEAN CLAUDE DOUARD EN QUALITE DE CO-GERANT. AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE DE 120 000 EUROS A 126 450 EUROS. Date d'effet : 01/01/2002
Numéro d'observation
1288
Date d'ajout
25/04/1997
Description
PROROGATION DE LA DUREE PORTEE A 60 ANS NOMINATION DE MR RECOURSE OLIVIER EN QUALITE DE GERANT RETRAIT DE MME LAIGNEL ALBERTINE EN QUALITE DE GERANTE AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL PORTE A 800 000 FRS A COMPTER DU :01/11/96
Numéro d'observation
2491
Date d'ajout
19/08/1991
Description
RETRAIT DE MR LEFEUVRE GEORGES DE SES FONCTIONS D'ASSOCIE ET CO-GERANT A COMPTER DU :01/05/91
Numéro d'observation
2388
Date d'ajout
28/09/1988
Description
NOMINATION D'UN NOUVEAU CO-GERANT : MME LEFEUVRE NEE LAIGNEL ALBERTINE A COMPTER DU 01/05/88
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 800 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 121 959.21 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).