Entreprise : SOCIETE CIVILE DU CELLIER DES TOURS - SIREN 327 115 002
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE DU CELLIER DES TOURS
SIREN (siège)
327 115 002
Date d'immatriculation au RNE
02/05/1983
Début d’activité
30/03/1983
Date de fin de la personne morale
01/05/2082
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
La propriété, la jouissance et l'administration des immeubles et droits immobiliers à destination agricole dont elle est ou sera propriétaire aux fins de conservation d'une exploitation et plus généralement, toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet pourvu qu'elles ne modifient pas son caractère civil ; l'octroi de caution ou d'hypothèque sur ses biens en garantie des engagements de ses associés et plus généralement toutes garanties pour le compte des associés.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
108000 EUR
Adresse du siège
RTE DE MYANS 73190 APREMONT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VIALLET PHILIPPE , JEAN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Les Marches
Dénomination
CLOS RESERVE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Apremont
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/03/1983
Siret
32711500200021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété, la jouissance et l'administration des immeubles et droits immobiliers à destination agricole dont elle est ou sera propriétaire aux fins de conservation d'une exploitation et plus généralement, toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet pourvu qu'elles ne modifient pas son caractère civil ; l'octroi de caution ou d'hypothèque sur ses biens en garantie des engagements de ses associés et plus généralement toutes garanties pour le compte des associés.
Autres Activités
La propriété, la jouissance et l'administration des immeubles et droits immobiliers à destination agricole dont elle est ou sera propriétaire aux fins de conservation d'une exploitation et plus généralement, toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet pourvu qu'elles ne modifient pas son caractère civil ; l'octroi de caution ou d'hypothèque sur ses biens en garantie des engagements de ses associés et plus généralement toutes garanties pour le compte des associés.
Adresse
RTE DE MYANS
73190 , APREMONT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/12/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
32711500200013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LD LE VILLARD
73800 , CHIGNIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15600
Date d'ajout
11/01/2019
Description
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : Domicile représentant - Ancienne adresse: 728 RTE du Veyrier 73800 LES MARCHES, Nouvelle adresse: 728 RTE du Veyrier LES MARCHES 73800 PORTE DE SAVOIE.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
46147
Date d'ajout
13/02/2015
Description
- Date de début d'activité : 30/03/1983
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).