Entreprise : SCA PRODUCTEURS OVINS - SIREN 327 058 319
Identité
Dénomination
SCA PRODUCTEURS OVINS
SIREN (siège)
327 058 319
Date d'immatriculation au RNE
06/01/1984
Date de fin de la personne morale
05/01/2034
Forme juridique
Société coopérative agricole
Capital social
6097.96 EUR
Adresse du siège
LD LES GRANDS CHAMPS 37390 CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GONZALEZ DE LINARES OLIVIER
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1942
Commune de résidence
Chambon
Nom, Prénom(s)
CLEMENT EDOUARD , CLAUDE , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1947
Commune de résidence
Ballan-Miré
Nom, Prénom(s)
HOEVA SOPHIA
Nom d'usage
DE REGT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1941
Commune de résidence
Sorigny
Nom, Prénom(s)
BIZET MICHELINE , HENRIETTE , GABR
Nom d'usage
TETON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1950
Commune de résidence
Louestault
Nom, Prénom(s)
STERN YVES , HENRI , PIERRE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1935
Commune de résidence
Genillé
Nom, Prénom(s)
VAUDRON BERNARD , LAURENT , MARCEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1933
Commune de résidence
Nouans-les-Fontaines
Nom, Prénom(s)
DE LUSSAC MAX , ANTOINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1956
Commune de résidence
Sainte-Catherine-de-Fierbois
Nom, Prénom(s)
LOUAULT CHRISTIAN , JEAN-MARIE , PAUL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1949
Commune de résidence
Chédigny
Nom, Prénom(s)
ARNAUD JEAN-MARIE , GATIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1947
Commune de résidence
Abilly
Dénomination
FEDERATION DES COOPERATIVES AGRICOLES DU CENTRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Blois
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/2004
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/1983
Siret
32705831900028
Code APE
512E
Activité principale
ovins et produits dérivés de l'élevage ovin (organisation de la production, collecte, vente, expédition d' ), fourniture de divers services aux seuls associés cooperateurs et à l'usage exclusif de leur exploitation, fourniture de biens se rapportant à l'objet principal.
Adresse
LD Les Grands Champs
37390 , Chanceaux-sur-Choisille - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
06/01/1984
Description
Historique : - PUBLICITE STATUTS DANS ACTION AGRIC OLE TOURAINE - ANCIEN SIEGE SOCIAL ET ETS PRINCIPA L : CHAMBRAY LES TOURS (3717O), 38 RUE AUGUSTIN FR ESNEL.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).