Entreprise : FREMONT LASNIER CONSTRUCTION IMMOBILIERE - SIREN 327 018 305
Identité
(Entreprise radiée le 31/03/2022)
Dénomination
FREMONT LASNIER CONSTRUCTION IMMOBILIERE
Sigle
FRELASCI
SIREN (siège)
327 018 305
Date d'immatriculation au RNE
29/04/1983
Date de fin de la personne morale
28/04/2033
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2006
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
26 B RUE ABRAHAM BOSSE 37000 TOURS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FREMONT GILLES , GERMAIN , LEON
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1951
Commune de résidence
Saint-Pierre-des-Corps
Nom, Prénom(s)
FORGE ERIC , MAXIME , PHILIPPE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
LASNIER JEAN-CLAUDE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1946
Commune de résidence
Saint-Avertin
Nom, Prénom(s)
FREMONT JEAN-MARC , MARCEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1962
Commune de résidence
Tours
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
21/03/1983
Siret
32701830500018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
propriété, gestion, et plus généralement exploitation par bail, location, sous location, ou autrement d'une parcelle de terrain située à tours 26 bis rue à. Bosse et sur lequel existe un hangar ferme, ou de tous immeubles et droits immobiliers en quelque lieu qu'ils soient situés.
Adresse
26 B RUE 26 bis rue Abraham Bosse
37000 , Tours - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
31/03/2022
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 31-12-2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
30/03/2021
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 01-07-2020, JOURNAL PUBLICATEUR : L'ACTION AGRICOLE DE TOURAINE DU : 26-02-2021, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
29/04/1983
Description
Historique : - PUBLICITE STATUTS DANS ACTION AGRIC OLE TOURAINE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).