Entreprise : SCI LA PREVALAYE - SIREN 327 004 677
Identité
(Entreprise radiée le 20/05/2021)
Dénomination
SCI LA PREVALAYE
SIREN (siège)
327 004 677
Date d'immatriculation au RNE
15/04/1983
Fermeture de l'établissement - 32700467700040
- Date d'effet de la fermeture : 08/03/2018
Fermeture de l'établissement - 32700467700016
- Date d'effet de la fermeture : 01/05/1997
Fermeture de l'établissement - 32700467700024
- Date d'effet de la fermeture : 10/05/2010
Fermeture de l'établissement - 32700467700032
- Date d'effet de la fermeture : 10/12/2013
Fermeture de l'établissement - 32700467700057
- Date d'effet de la fermeture : 20/05/2021
Date de fin de la personne morale
14/04/2082
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
2 ALL HENRI BOSCO 35760 SAINT-GREGOIRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SOURGET PATRICK , MARIE , MAURICE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
Saint-Grégoire
Nom, Prénom(s)
PERRINET CHRISTIANE , MARIE
Nom d'usage
SOURGET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1929
Commune de résidence
Rennes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/05/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/12/1982
Siret
32700467700016
Adresse
LA TOUCHE LAMBERT
35510 , CESSON-SEVIGNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/03/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/12/1982
Siret
32700467700040
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition immobilière, gestion, location de son patrimoine social (début : 01.05.1997)
Adresse
14 RUE JULES VALLES
35000 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/05/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/1997
Siret
32700467700024
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
3 CAR JOUAUST
35000 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/12/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/05/2010
Siret
32700467700032
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
38 RUE JEAN MONNET
35760 , SAINT-GREGOIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/05/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/03/2018
Siret
32700467700057
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
2 ALL HENRI BOSCO
35760 , SAINT-GREGOIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15684
Date d'ajout
20/05/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 15/04/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
15/12/2020
Description
Dissolution à compter du 07/12/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 07/12/2020, liquidateur : SOURGET Patrick Marie Maurice, siège de la liquidation : 2 allée Henri BOSCO 35760 Saint-Grégoire, parution de la publicité légale : Chronique Républicaine en date du 17/12/2020
Numéro d'observation
29571
Date d'ajout
15/12/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 07/12/2020 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
53298
Date d'ajout
28/05/2018
Description
Transfert de siège et de l'établissement principal dans le ressort du greffe. de RENNES (35000), 14 rue Jules VALLES à SAINT GREGOIRE (35760), 2 allée Henri BOSCO à compter du 08/03/2018.
Numéro d'observation
44353
Date d'ajout
16/12/2013
Description
Transfert de siège et de l'établissement principal dans le ressort du greffe. de ST GREGOIRE, 38 rue Jean Monnet à RENNES, 14 rue Jules VALLES, du 10/05/2010 au 10/12/2013
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
20/07/2010
Description
: Transfert du siège & de l'établissement principal de RENNES (35000) 3 Carrefour Jouault exploité du 30.04.1997 au 10.05.2010 à SAINT GREGOIRE (35760) 38 rue Jean Monnet à compter du 10.05.2010.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
15/04/1983
Description
Historique des observations depuis le 15/04/1983 : - PUBLICITE : LA CHRONIQUE REPUBLICAINE. - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 31.12.1982 AU 01.05.1997, CESSON SEVIGNE, "LA TOUCHE LAMBERT"
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé 38 rue Jean Monnet 35760 Saint-Grégoire : Observation depuis le 15/04/1983 : - ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT : * DU 31.12.1982 AU 01.05.1997, CESSON SEVIGNE, "LA TOUCHE LAMBERT", TRANSFERE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).