Entreprise : SOCIETE LE COQUELICOT - SIREN 327 004 099
Identité
(Entreprise radiée le 18/06/2020)
Dénomination
SOCIETE LE COQUELICOT
SIREN (siège)
327 004 099
Date d'immatriculation au RNE
21/04/1983
Fermeture de l'établissement - 32700409900013
- Date d'effet de la fermeture : 31/03/2020
Fermeture de l'établissement - 32700409900021
- Date d'effet de la fermeture : 31/03/2020
Date de fin de la personne morale
20/04/2043
Date de clôture
31/05
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
16000 EUR
Adresse du siège
88 RUE DU LYRET 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COMMAZZETTO VALERIO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1952
Commune de résidence
Chamonix-Mont-Blanc
Nom, Prénom(s)
CHELLAGHA FATIHA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
Chamonix-Mont-Blanc
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
21/04/1983
Siret
32700409900013
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition et exploitation de tous fonds de commerce, acquisition ou prise à bail de tous locaux dans lesquels ces fonds pourraient être exploité.
Adresse
88 RUE 88 Rue Du Lyret
74400 , Chamonix-Mont-Blanc - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/03/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/2012
Siret
32700409900021
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Prise en location gérance
Nature de l'établissement
Activité principale
Restaurant, épicerie fine.
Adresse
78 RUE DU LYRET
74400 , CHAMONIX-MONT-BLANC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F13/001641
Date d'ajout
08/02/2013
Description
Prise en location-gérance du fonds sis à CHAMONIX-MONT-BLANC (74400), 78 rue du Lyret à compter du 01/12/2012.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Numéro d'observation
F06/001589
Date d'ajout
12/05/2006
Description
Nomination de co-gérant(s) MME CHELLAGHA FATIHA NOUVEAU MEMBRE EST NOMMEE CO-GERANT SELON DECISION DE L'A.G. EN DATE DU 10/04/06 date d'effet : 01/05/2006
Numéro d'observation
F99/002866
Date d'ajout
08/11/1999
Description
Modification autre A COMPTER DU 30/04/99
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
FONDS PRECEDEMMENT DONNE EN LOCATION GERANCE A LA SOCIETE STEMA (93 B 58) DU 01.11.1992 AU 30.06.1993 PUIS A LA EURL "SOCIETE BENJI" (89 B 399) DU 01.08.1993 AU 30.09.1994 DATE DE RESILIATION DU CONTRAT LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 100 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 15 244.90 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).