Entreprise : SCEA MILLOT RAYMOND ET FILS - SIREN 326 992 179
Identité
Dénomination
SCEA MILLOT RAYMOND ET FILS
SIREN (siège)
326 992 179
Date d'immatriculation au RNE
18/04/1983
Date de fin de la personne morale
17/04/2008
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
280170.8 EUR
Adresse du siège
12 RUE DE LA VELLE 21190 MEURSAULT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MILLOT BERNARD , LOUIS , PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1953
Commune de résidence
MEURSAULT
Nom, Prénom(s)
MILLOT RAYMOND , LOUIS , AUGUSTE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1923
Commune de résidence
MEURSAULT
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1996
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
18/04/1983
Siret
32699217900019
Code APE
011G
Origine du fonds
Création
Activité principale
Exploitation de biens agricoles apportés par les associés, achetés ou pris à bail par lui ou mis à disposition par ses membres et, généralement toutes activités se rattachant a cet objet pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil du groupement.
Adresse
12 RUE 12 rue de la Velle
21190 , Meursault - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9689
Date d'ajout
01/07/2019
Description
Radiation du RCS le 01/07/2019 avec effet au 01/07/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Beaune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Dijon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Dijon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
222
Date d'ajout
21/02/1997
Description
SUIVANT AGE DU 20 JANVIER 1997 : DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE A COMPTER DU 31 DECEMBRE 1996. NOMINATION DE MRS RAYMOND MILLOT ET BERNARD MILLOT AUX FONCTIONS DE CO-LIQUIDATEURS.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 837 800.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 280 170.80 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).