Entreprise : S O D I P A - SIREN 326 980 844
Identité
Dénomination
S O D I P A
SIREN (siège)
326 980 844
Date d'immatriculation au RNE
01/12/1969
Date de fin de la personne morale
30/11/2019
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
30489.79 EUR
Adresse du siège
RN 147 86440 MIGNE-AUXANCES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHARON JEAN-PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1937
Commune de résidence
Poitiers
Nom, Prénom(s)
CHATAIGNEREAU DOMINIQUE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1948
Commune de résidence
...
Nom, Prénom(s)
FOUZANET EVELYNE
Nom d'usage
EPSE MOREAU
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1953
Commune de résidence
Ayron
Nom, Prénom(s)
MARCITEAU RAPHAEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1932
Commune de résidence
...
Nom, Prénom(s)
RACINOUX MICHEL , GUY
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1931
Commune de résidence
Vouillé
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/11/1987
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/12/1969
Siret
32698084400012
Code APE
5809
Origine du fonds
Création
Activité principale
VENTE DE MATERIEL ET DE PRO- DUITS PLUS SPECIALEMENT DESTINES A L'AGRICULTURE ET NEGOCE (PARTIE DE FONDS EXPLOITEE A TITRE DE PROPRIETAIRE EXPLOITANT), NEGOCE DE PRODUITS SANITAIRES ET D'ENTRETIEN DESTINES AUX ENTREPRISES ET AUX COLLECTIVITES PUBLIQUES (PARTIE DE FONDS DONNEE EN GERANCE LIBRE DEPUIS LE 01.11.1978 A LA STE SANEPROD).
Adresse
RN 147
86440 , MIGNE-AUXANCES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
25/11/1992
Description
: JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS DU 23 11.1992 : CHANGEMENT DE JUGE COMMISSAIRE. ANCIEN : MR DUPUY. NOUVEAU : MR DAUBIGNY.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/12/1969
Description
Historique des observations depuis le 01/12/1969 : PUBLICITE DE CONSTITUTION : NOUVELLE REPUBLIQUE BENEFICAIRE D'UN CONCORDAT HOMOLOGUE PAR JUGEMENT DU 06.07.1981 COMMISSAIRE : ME WAGNER 19 TER RUE BONCENNE 86000 POITIERS
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/12/1969
Description
: JUGEMENT DU 23.02.1987 : RESOLUTION DE CONCORDAT ET LIQUIDATION DES BIENS SYNDIC : ME WAGNER 19 TER RUE BONCENNE 86000 POITIERS JUGE COMMISSAIRE : MR DUPUY JUGEMENT DU 09.03.1987 : RECTIFICTION DU JUGEMENT DU 23.02.1987 EN CE QU'IL A PRONONCE LA LIQUIDA- TION DES BIENS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE REDRES- SEMENT JUDICIAIRE AVEC CESSATION DES PAIEMENTS LE 23.02.1987 REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME WAGNER 19 TER RUE BONCENNE 86000 POITIERS JUGE COMMISSAIRE : MR DUPUY JUGEMENT DU 16.03.1987 : CHANGEMENT DE REGIME PASSE DU TITRE 2 AU TITRE 1 ADMINISTRATEUR : ME MUNAUX 44 BD PONT ACHARD 86000 POITIERS FIN DE PERIODE D'OBSERVATION LE 18.05.1987 JUGEMENT DU 26.10.1987 : HOMOLOGATION DU PLAN DE CESSION. COMMISSAIRE AU PLAN : ME WAGNER.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).