Entreprise : LUM'ON - SIREN 326 878 469
Identité
Dénomination
LUM'ON
Sigle
DISTRILAMPE
SIREN (siège)
326 878 469
Date d'immatriculation au RNE
24/09/1985
Début d’activité
01/01/1985
Date de fin de la personne morale
23/09/2082
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
La conception, la fabrication de matériel d'installation électrique ainsi que l'assemblage de composants électrotechniques et électroniques. L'achat, la vente et l'import-export de matériel électrique et de composants électrotechniques et électroniques.
Code APE
2733Z - Fabrication de matériel d'installation électrique
Capital social
89800 EUR
Adresse du siège
3 LE MESSAC 37240 BOSSEE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOURMESTREAUX SOPHIE , NATACHA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1985
Commune de résidence
Manthelan
Nom, Prénom(s)
FOURMESTREAUX CEDRIC , GILLES , JULIEN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1984
Commune de résidence
Manthelan
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1985
Siret
32687846900021
Enseigne
DISTRILAMPE
Code APE
2733Z - Fabrication de matériel d'installation électrique
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
La conception, la fabrication de matériel d'installation électrique ainsi que l'assemblage de composants électrotechniques et électroniques. L'achat, la vente et l'import-export de matériel électrique et de composants électrotechniques et électroniques.
Adresse
3 LE MESSAC
37240 , BOSSEE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
31
Date d'ajout
23/08/2022
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION DISTRIFINANCE FORME JURIDIQUE SARL SIEGE SOCIAL ZA Le Messac 37240 Bossée RCS TOURS 442 081 832
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
24/09/1985
Description
- HISTORIQUE DES OBSERVATIONS DEPUIS LE 24/09/1985 : - DEPOT ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS LE 01.03.83 PUBLIE DANS LE QUOTIDIEN JURIDIQUES DU 10.02.83. - PUBLICITE DE TRANSFERT ACTION AGRICOLE TOURAINE - ANCIEN SIEGE : 43 BIS RUE AUGUSTE POLISSARD BONDY (93). - FIN DE LA LOCATION GERANCE CONSENTIE PAR MR. HOUSET JEAN-PIERRE RCS TOURS A 309873735 POUR LE FONDS SIS A BOSSEE LIEUDIT MESSAC, A DATER DU 01.01.85 POUR SE TERMINER LE 01.08.92
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/1985
Description
PRECISION SUR L'ACTIVITE : - DATE DE DEBUT D'ACTIVITE : 01/01/1985.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).