Entreprise : SITEC QUATRE VINGT TROIS - SIREN 326 876 752
Identité
(Entreprise radiée le 18/11/2019)
Dénomination
SITEC QUATRE VINGT TROIS
SIREN (siège)
326 876 752
Date d'immatriculation au RNE
24/05/1983
Fermeture de l'établissement - 32687675200014
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/1989
Date de fin de la personne morale
23/05/2082
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
2195265.85 EUR
Adresse du siège
MALPAIRE PAR PRECIGNE 72300 PRECIGNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VAN DORSSELAERE (CONS. SURVEILLANCE) JACQUES
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1926
Commune de résidence
COYE LA FORET
Nom, Prénom(s)
CHESNOT (CONSEIL SURVEILLANCE) YVES
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1921
Commune de résidence
72410 PRECIGNE
Nom, Prénom(s)
CALTOT JACQUES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1939
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
NOURRY (CONSEIL DE SURVEILLANCE) BERNARD
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1943
Commune de résidence
LA FLECHE
Nom, Prénom(s)
MARQUE HENRI
Qualité
Président du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1929
Commune de résidence
SABLE SUR SARTHE
Nom, Prénom(s)
CALLIES (CONSEIL DE SURVEILLANCE) HUGUES
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1923
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
ESTIVAL GERARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1945
Commune de résidence
NANTES
Nom, Prénom(s)
HUMEAU MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1936
Commune de résidence
NANTES
Nom, Prénom(s)
VOISARD (CONSEIL SURVEILLANCE) JACQUES
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1924
Commune de résidence
29118 GOUESNACH
Nom, Prénom(s)
PESQUEUX CHRISTIAN
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1942
Commune de résidence
LE MANS
Nom, Prénom(s)
BLANVILLAIN (A DIRECTOIRE) CLAUDE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1944
Commune de résidence
ANGERS
Dénomination
CABINET MONTAGNE - AMIC ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PARIS
Dénomination
I.P.O
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
NANTES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1989
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
24/05/1983
Siret
32687675200014
Code APE
5302
Origine du fonds
Achat
Activité principale
LA FABRICATION ET LA VENTE, Y COMPRIS AU PUBLIC, D'OBJETS EN MATIERE PLASTIQUE OU SIMILAIRE ET PRINCIPALEMENT DE PIECES INJECTEES ET THER- MOFORMEES EN MATIERE PLASTIQUE
Adresse
MALPAIRE
72300 , Précigné - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
26620
Date d'ajout
18/11/2019
Description
Radiation le 18/11/2019 avec effet 17/11/1998
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12241
Date d'ajout
14/11/2019
Description
Radiation du RCS LE MANS le 14/11/2019 avec effet au 17/11/1998
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/12/1998
Description
Jugement du tribunal de commerce de Mans en date du 17/11/1998 , a prononcé la clôture de la procédure après cession totale de l'entreprise
Numéro d'observation
5609
Date d'ajout
17/11/1998
Description
EN DATE DU 17/11/98, JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS CLOTURANT LES OPERATIONS DU PLAN DE CESSION DE LA SOCIETE SITEC 83 A COMPTER DU 17/11/98
Numéro d'observation
1818
Date d'ajout
13/04/1989
Description
VENTE A LA SOCIETE LE PROFIL - 105, AVENUE JEAN JAURES 78000- VERSAILLES A COMPTER DU 27/06/88
Numéro d'observation
1120
Date d'ajout
01/03/1989
Description
JUGEMENT MODIFIANT LE PLAN DE CESSION ARRETE PAR JUGEMENT DU 20.06.88 A COMPTER DU 21/02/89
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
21/02/1989
Description
Par jugement rendu le 21 février 1989, le tribunal de commerce du Mans a modifié le plan de cession, arrête par jugement en Datedu 20 juin 1988 de la société Sitec 83.
Numéro d'observation
2828
Date d'ajout
30/06/1988
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS ARRETANT LE PLAN DE CES SION DE LA SOCIETE SITEC 83 A AUTORISE L'ADMINISTRATEUR A PASSER LES ACTES DE CESSION ET A NOMM=E ME MAES COMME COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN A COMPTER DU 20/06/88
Numéro d'observation
2814
Date d'ajout
30/06/1988
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS REPORTANT AU 30 SEPTEMBRE 1987 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS QUI AVAIT ETE FIXEE PRO VISOIREMENT AU 10.05.88 A COMPTER DU 20/06/88
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
20/06/1988
Description
Par jugement rendu le 20 juin i988 le tribunal de commerce du Mans a arrêté le plan de cession de la Ste Sitec 83 a autorisé l'administrateur à passer le Sactes de cession et a nommé me Maes Dt à Umans 40 rue de la galère en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
20/06/1988
Description
Par jugement rendu le 20 juin i988 le tribunal de commerce Dumans a fixé et reporte au 30.9.87 la date de cessation des paiements de la Ste Sitec 83 qui avait été fixée provisoirement au Io mai i988
Numéro d'observation
2007
Date d'ajout
10/05/1988
Description
Jugement déclaratif (RJ ou LJ) REGIME GENERAL DE LA SOCIETE SITEC 83 A NOMME MONSIEUR LE HELLO COMME JUGE COMMISSAIRE ET MONSIEUR LEFEVRE COMME JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT ADMINISTRATEUR : ME DI MARTINO, LE MANS 40,,RUE DE LA GALERE REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME MAES, LE MANS 40, RUE DE LA GALERE OUVERTURE D'UNE PERIODE D'OBSERVATION POUR 6 MOIS A COMPTER DU 10/05/88
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/05/1988
Description
Déclaration de cessation des paiements le 10 Mai 1988 Au greffe de Pontoise
Numéro d'observation
2000
Date d'ajout
10/05/1988
Description
Déclaration de cessation des paiements FAITE PAR HENRI MARQUE AGISSANT EN QUALITE DE PRESIDENT DU DIRECTOIRE DE LA SOCIETE SITEC 83 A COMPTER DU 10/05/88
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/05/1988
Description
Par jugement rendu le 10 mai 1988, le tribunal de commerce du Mans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire (régime général) de la société Sitec 83. Juge commissaire : monsieur le hello administrateur : maître di Martino demeurant au Mans, 40 rue de la galère avec mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion et de disposition. Représentant des créanciers : maître Maes demeurant au Mans 40 rue de la galère a ouvert la période d'observation pour six mois
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
FIN LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 14 400 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 2 195 265.85 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).