Entreprise : TRM CARRASCO - SIREN 326 850 807
Identité
Dénomination
TRM CARRASCO
SIREN (siège)
326 850 807
Date d'immatriculation au RNE
25/03/1983
Début d’activité
25/03/1983
Date de fin de la personne morale
24/03/2082
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Toutes operations de commission en douane de transports nationaux ou internationaux transports routiers maritimes et plus generalement transports routiers service de tranports publics de marchandises transports routiers location de vehicules automobiles de transports de marchandises
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
35 RUE DES ETANGS 77480 MOUY-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CARRASCO ROMAIN , NICOLAS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1984
Commune de résidence
Mouy-sur-Seine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/03/1983
Siret
32685080700016
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Toutes operations de commission en douane de transports nationaux ou internationaux transports routiers maritimes et plus generalement transports routiers service de tranports publics de marchandises transports routiers location de vehicules automobiles de transports de marchandises
Adresse
35 RUE DES ETANGS
77480 , MOUY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Provins. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
25/03/1983
Description
Historique des observations depuis le 25/03/1983 : Mention du 13/06/2001 : Augmentation et conversion en euros du capital social (ancien : 50000 Frs) et modification de l'adresse du gérant à compter du 8.05.2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).