Entreprise : PARIS SUD LOCATION - SIREN 326 835 436
Identité
Dénomination
PARIS SUD LOCATION
SIREN (siège)
326 835 436
Date d'immatriculation au RNE
27/08/1996
Date de fin de la personne morale
26/08/2073
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38539.11 EUR
Adresse du siège
83 BD EXELMANS 75016 PARIS 16 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLANC GERARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1945
Commune de résidence
Roanne
Nom, Prénom(s)
BEJOT MATHIEU
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1968
Commune de résidence
Salbris
Nom, Prénom(s)
ROYNEAU BERNARD
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1938
Commune de résidence
MAINVILLIERS
Nom, Prénom(s)
ROYNEAU JEAN , POL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
Chartres
Nom, Prénom(s)
BEJOT PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1940
Commune de résidence
Salbris
Nom, Prénom(s)
ARMAND JEAN CHARLES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1962
Commune de résidence
Paris
Dénomination
STE FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE G BLANC ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Roanne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/2003
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/03/1983
Siret
32683543600022
Code APE
711A
Origine du fonds
Création
Activité principale
LOCATION DE TOUS VEHICULES ET ENGINS A MOTEURS DE TOUTES ENERGIES, EVENTUELLEMENT ACHAT ET VENTE DE CES DERNIERS - PARKING AUTOS
Adresse
83 BD 83 boulevard Exelmans
75016 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1983
Siret
32683543600014
Code APE
711Z
Adresse
49 AV CARNOT
91300 , MASSY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
74618
Date d'ajout
15/01/2004
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 17.12.2003 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES A PRONONCE LA CLOTURE DU PLAN ET DE LA PROCEDURE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
83026
Date d'ajout
06/03/2003
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 18.02.2003 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES A PRONONCE L'INTERDICTION DE GERER ET DE DIRIGER ADMINISTRER OU CONTROLER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT TOUTE ENTREPRISE COMMERCIALE ARTISANALE TOUTE PERSONNE MORALE A L'ENCONTRE DE M.ROYNEAU BERNARD 5 RUE DE FRIAIZE 28300 OSIEME PENDANT 5 ANS
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
4624
Date d'ajout
31/01/1998
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 16 JANVIER 1998 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES A DESIGNE DENIS CHAPET EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE ET A SON DEFAUT JEAN PAUL CHARPENTIER
Numéro d'observation
58730
Date d'ajout
12/07/1997
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 30 JUIN 1997 LE TC DE CHARTRES A ARRETE LE PLAN DE CESSION DE SA PARIS SUD LOCATION (RCS PARIS) ET LAMARTINE 4 ETOILES (RCS PARIS ET CHARTRES). MAINTIENT LE JUGE COMMISSAIRE ET LE REPRESENTANT DES CREANCIERS EN LEURS FONCTIONS. DESIGNE MAITRE GUY PIERRAT, 12 RUE DU DUCTOEUR MAUNOURY 28000 CHARTRES EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN.
Numéro d'observation
49680
Date d'ajout
07/06/1997
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 15 AVRIL 1997 LE TC DE CHARTRES A OUVERTLA PROCEDURE DU REGIME GENERAL DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE A L'EGARD DE : 1) SA PARIS SUD LOCATION (RCS PARIS)- 2) SA LAMARTINE 4 ETOILES (RCS PARIS). DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 10 SEPTEMBRE 1996. A NOMME CHAUVIN EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE ET M.CHARPENTIER EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT, ADMINISTRATEUR : MAITRE PIERRAT 12 RUE DU DOCTEUR MAUNOURY 28000 CHARTRESAVEC LA MISSION 2 DEFINIE A L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 25.01.85 MODIFIEE PAR LA LOI DU 10.06.94. REPRESENTANT DES CREANCIERS : MAITRE HAUCOURT-VANNIER BP 218 6-8 RUE DU DOCTEUR MAUNOURY 28004 CHARTRES CEDEX. LES CREANCIERS DUDIT REDRESSEMENT SONT INVITES APRODUIRE ENTRE LES MAINS DU REPRESENTANT DES CREANCIERS, LEURS TITRES DE CREANCES ACCOMPAGNES D'UN BORDEREAU INDICATIF DES SOMMES RECLAMEES DANS UN DELAI DE DEUX MOIS A DATER DE LA PUBLICATION AU BODACC.
Numéro d'observation
15702
Date d'ajout
27/08/1996
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 27/06/1996
Numéro d'observation
15701
Date d'ajout
27/08/1996
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).