Entreprise : SCI POLIBUR - SIREN 326 832 060
Identité
(Entreprise radiée le 20/10/2022)
Dénomination
SCI POLIBUR
SIREN (siège)
326 832 060
Date d'immatriculation au RNE
28/03/1983
Fermeture de l'établissement - 32683206000031
- Date d'effet de la fermeture : 31/08/2022
Fermeture de l'établissement - 32683206000015
- Date d'effet de la fermeture : 01/07/2002
Fermeture de l'établissement - 32683206000023
- Date d'effet de la fermeture : 16/07/2014
Date de fin de la personne morale
27/03/2033
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
12 CHE DES TRIERES 34300 AGDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LIBES FREDERIC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Commune de résidence
Béziers
Nom, Prénom(s)
LIBES EDOUARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1992
Commune de résidence
Béziers
Nom, Prénom(s)
ARDOUREL GUILHEM
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1976
Commune de résidence
Béziers
Nom, Prénom(s)
LIBES JEAN-MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1958
Commune de résidence
Béziers
Nom, Prénom(s)
JALABERT ODILE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1948
Commune de résidence
Paris 14
Nom, Prénom(s)
ARDOUREL BRUNO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1968
Commune de résidence
La crau
Nom, Prénom(s)
JALABERT LAETITIA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1973
Commune de résidence
Agde
Nom, Prénom(s)
JALABERT ANNE-MARIE
Nom d'usage
ARDOUREL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1943
Commune de résidence
Millau
Nom, Prénom(s)
JALABERT CHRISTIAN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1946
Commune de résidence
Le Grau d'Agde
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/02/1983
Siret
32683206000015
Code APE
702C
Adresse
18 RUE MALPAS
34500 , BEZIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/08/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/03/1983
Siret
32683206000031
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la propriété, l'administration par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis et de tous biens et droits .
Adresse
12 CHE 12 chemin des Trières
34300 , Agde - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/07/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2002
Siret
32683206000023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
31 AV GENERAL DE GAULLE
34300 , AGDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14781
Date d'ajout
20/10/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/09/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13821
Date d'ajout
03/10/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/08/2022 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/10/2022
Description
Dissolution à compter du 31/08/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/08/2022, liquidateur : JALABERT Christian, siège de la liquidation : 12 Chemin des Trières 34300 Agde
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).