Entreprise : SCM FRANCOIS RABELAIS - SIREN 326 831 161
Identité
(Entreprise radiée le 13/11/2023)
Dénomination
SCM FRANCOIS RABELAIS
SIREN (siège)
326 831 161
Date d'immatriculation au RNE
14/11/1983
Date de fin de la personne morale
13/11/2111
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
17 RUE DU GENERAL DE GAULLE 59950 AUBY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOISY JEAN-MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
Cuincy
Nom, Prénom(s)
REMY DANIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1954
Commune de résidence
Douai
Nom, Prénom(s)
VELLEMANS MICHEL , DANIEL , JEAN , BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1952
Commune de résidence
AUBY
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/10/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1980
Siret
32683116100012
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Mise en commun de moyens nécessaires à l'exercice de la médecine.
Adresse
17 RUE 16 rue du Général de Gaulle
59950 , Auby - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9100
Date d'ajout
13/11/2023
Description
Par jugement en date du 19/10/2023, le Tribunal Judiciaire a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour cause d'insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9095
Date d'ajout
13/11/2023
Description
Par jugement en date du 26/01/2023, le Tribunal Judiciaire de DOUAI a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation et a désigné la SELARL MIQUEL ARAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Simon MIQUEL, Mandataire Judiciaire, 257 rue Saint Julien 59500 DOUAI, en qualité de Liquidateur judiciaire. Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 17 novembre 2022.
Numéro d'observation
9102
Date d'ajout
13/11/2023
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé. Avec effet au 19/10/2023.
Numéro d'observation
1737
Date d'ajout
09/07/2008
Description
Augmentation de capital à compter du 02/11/1987 Ancien : 152,45 EUR Nouveau : 304,9 EUR
Numéro d'observation
1248
Date d'ajout
02/05/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 05/02/2008 : Partant : TIRLOY CHRISTIAN NORBERT BENOIT JOSEPH -, GÉRANT(E) Nouveau : REMY Daniel, GÉRANT(E) Nouveau : DOISY Jean-Michel, GÉRANT(E) Modifié : VELLEMANS MICHEL DANIEL JEAN BERNARD, GÉRANT(E) Transfert de l'établissement principal à compter du 05/02/2008 : Ancienne adresse : 15 RUE LEON GAMBETTA 59950 AUBY Nouvelle adresse : Transfert du siège social à compter du 05/02/2008 : Ancienne adresse : 15 RUE LEON GAMBETTA 59950 AUBY Nouvelle adresse : 16 rue du Général de Gaulle 59950 Auby
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).