Entreprise : SCI BERNARD-DUMAS - SIREN 326 803 947
Identité
Dénomination
SCI BERNARD-DUMAS
SIREN (siège)
326 803 947
Date d'immatriculation au RNE
22/02/1983
Début d’activité
03/11/1982
Date de fin de la personne morale
21/02/2063
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Activités principales de l’objet social
Acquisition, vente, gestion de tous biens immobiliers. Réalisation de tous travaux d'achèvement, d'aménagement, d'entretien, de réparation ou d'amélioration dans les locaux. Obtention de prets nécessaires au financement de l'acquisition de ceslocaux ou des travaux qui pourront y etre affectés.
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
63 RUE DE LA REPUBLIQUE 38140 RIVES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AILLAUD JEAN-CHRISTOPHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1970
Commune de résidence
Tullins
Nom, Prénom(s)
DUMAS MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Voiron
Nom, Prénom(s)
FAHY MARIE-HELENE
Nom d'usage
ARMAND
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Commune de résidence
Grenoble
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/11/1982
Siret
32680394700018
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Acquisition, vente, gestion de tous biens immobiliers. Réalisation de tous travaux d'achèvement, d'aménagement, d'entretien, de réparation ou d'amélioration dans les locaux. Obtention de prets nécessaires au financement de l'acquisition de ceslocaux ou des travaux qui pourront y etre affectés.
Adresse
63 RUE DE LA REPUBLIQUE
38140 , RIVES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F03/005817
Date d'ajout
28/05/2003
Description
-(Ancienne dénomination : SCI DUMAS-FAHY)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
17/11/2000
Description
-Ancienne dénomination : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BERNARD-BARNIER -Ancienne dénomination : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BERNARD-DUMAS
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
17/01/1983 - L'ESSOR DU 24/12/1982
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).