Entreprise : SOC ANONYME ETS PIERRE HERNANDEZ - SIREN 326 780 251
Identité
(Entreprise radiée le 31/05/2023)
Dénomination
SOC ANONYME ETS PIERRE HERNANDEZ
Sigle
SAEHP
SIREN (siège)
326 780 251
Date d'immatriculation au RNE
26/04/1967
Date de fin de la personne morale
25/04/2042
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
137204.11 EUR
Adresse du siège
165 RUE DE LA PIERRE LEVEE 86000 POITIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONTEMPS RENE , PHILIPPE , PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1924
Commune de résidence
Poitiers
Nom, Prénom(s)
BONTEMPS PATRICK , FERNAND , PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1954
Commune de résidence
Poitiers
Nom, Prénom(s)
BERAULT MAITRE MICHEL
Qualité
Administrateur provisoire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1942
Commune de résidence
Poitiers
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/10/1996
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/1967
Siret
32678025100012
Code APE
452V
Origine du fonds
Autre
Activité principale
ENTREPRISE DE BATIMENTS, DE TRAVAUX PUBLICS ET DE BETON PRET A L 'EMPLOI.
Adresse
165 RUE 165 Rue DE LA PIERRE LEVEE
86000 , Poitiers - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
31/05/2023
Description
Clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 31/05/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
31/05/2023
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
06/07/2007
Description
: Par jugement en date du : 06/07/2007 Le Tribunal de Commerce de POITIERS a nommé Madame Marie-Thérèse BOUTILLET Juge Commissaire en remplacement de Monsieur FONTAINE.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
21/11/1997
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de POITIERS du 21/11/1997 nommant ME AMAUGER Muriel 2 Ter rue Jean Jaurès 17300 ROCHEFORT en qualité de liquidateur en remplacement de Me Michel BERAULT
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
14/10/1996
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de POITIERS du 14/10/1996 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire. Cessation des paiements en date du 11/10/1996. Juge Commissaire : Monsieur Michel FONTAINE Juge commissaire suppléant : Mr Georges MEUNIER Liquidateur : Maître Michel BERAULT 19 Ter rue Boncenne 86000 POITIERS
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
18/12/1995
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à + 1/2 du capital social, suite à décision du 18/12/1995.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
26/04/1967
Description
Historique des observations depuis le 26/04/1967 : PUBLICITE DE CONSTITUTION : CENTRE PRESSE Vente du fonds aux Etablissements TAM SA (RCS POITIERS B 309.192.821).
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation d'activité : 28/10/1996. - Précision sur le sort du fonds : Vente du fonds.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).