Entreprise : EURL MAILLARD DOMINIQUE - SIREN 326 768 058
Identité
(Entreprise radiée le 20/11/2019)
Dénomination
EURL MAILLARD DOMINIQUE
SIREN (siège)
326 768 058
Date d'immatriculation au RNE
17/03/1983
Début d’activité
01/04/1983
Date de fin de la personne morale
16/03/2058
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Achat et vente de tous produits d'origine Irlandaise, et plus généralement Anglo-Saxonne.
Code APRM
9529ZB - Réparation de cycles
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
17 RUE PERRIN 39000 LONS-LE-SAUNIER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAILLARD DOMINIQUE , JACQUES
Nom d'usage
MAILLARD
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
Conliège
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
01/04/1983
Siret
32676805800017
Origine du fonds
Prise en location gérance
Activité principale
REPARATION DE TOUS CYCLES ET MOTOS
Autres Activités
REPARATION DE TOUS CYCLES ET MOTOS
Code APRM
9529ZB - Réparation de cycles
Adresse
32 RUE DES CORDELIERS
39000 , LONS LE SAUNIER
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F03/002006
Date d'ajout
10/12/2003
Description
Résiliation du contrat de location gérance à compter du 01/11/2003.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
MODIFICATION en date du 06 novembre 1985 n° 1213 Ancienne date de clôture de l'exercice social 31 mars - Nouvelle date de clôture de l'exercice social 30 septembre - à compter du 14 octobre 1985. MODIFICATION en date du 21 juin 1989 n° 1135 Le capital social est porté de 30 000 Frs à 50 000 Frs - Mise en harmonie des statuts selon les textes en vigueur - à compter du 27 février 1989. MENTION D'OFFICE en date du 08 juillet 1991 n° 1042 REGULARISATION Dès l'immatriculation de la Société, il y avait lieu également de mentionner 1 ETS SECONDAIRE sis 17 Rue Perrin 39000 LONS LE SAUNIER reçu en LOCATION-GERANCE de M. MAILLARD Raymond (55 A 243) (Activité exercée idem Ets principal) - à compter du 01 avril 1983. MODIFICATION en date du 08 juillet 1991 n° 1043 Concerne l'Ets principal 32 Rue Cordeliers 39000 LONS LE SAUNIER et l'Ets secondaire 17 Rue Perrin 39000 LONS LE SAUNIER. Ancien loueur de fonds M. MAILLARD Raymond (55 A 243) - Nouveau loueur de fonds : M. MAILLARD Dominique (non inscrit au RCS) suite à la DONATION-PARTAGE du 09 janvier 1991 - à compter du 30 décembre 1990. MODIFICATION en date du 08 juillet 1991 n° 1044 Ancienne adresse du siège et de l'Ets principal : 32 Rue des Cordeliers à LONS LE SAUNIER (Fin de la location-gérance consentie par M. MAILLARD Dominique - Fonds repris par son propriétaire et supprimé) - Nouvelle adresse du siège et Ets principal (à l'Ets secondaire qui devient principal) soit : 17 Rue Perrin à LONS LE SAUNIER (Jura) (Fonds reçu en location-gérance de M. MAILLARD Dominique NON INSCRIT AU RCS) - à compter du 01 janvier 1991. 1er Janvier 2002: conversion d'office par le Greffe du capital social en euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).