Entreprise : CUMA DES VARREVILLES - SIREN 326 751 146
Identité
Dénomination
CUMA DES VARREVILLES
SIREN (siège)
326 751 146
Date d'immatriculation au RNE
23/05/1983
Début d’activité
22/01/1983
Date de fin de la personne morale
22/05/2061
Date de clôture
31/03
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Travaux agricoles
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital minimum
120000 EUR
Adresse du siège
MARIE FOUCARVILLE 50480 SAINT-MARTIN-DE-VARREVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAUGER PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1966
Commune de résidence
Sainte-Marie-du-Mont
Nom, Prénom(s)
DELADUNE CHRISTOPHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1967
Commune de résidence
Saint-Martin-de-Varreville
Nom, Prénom(s)
DELADUNE PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
STE MERE EGLISE
Nom, Prénom(s)
MAUGER JEAN-PAUL
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Sainte-Mère-Église
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/01/1983
Siret
32675114600019
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Travaux agricoles
Adresse
MARIE FOUCARVILLE
50480 , SAINT-MARTIN-DE-VARREVILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Foucarville
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/01/1983
Siret
32675114600027
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Activités de soutien aux cultures
Adresse
LE PONT ES HAYES
50480 , SAINTE-MERE-EGLISE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
338
Date d'ajout
08/02/2012
Description
Prorogation de durée de 50 ans de la personne morale à compter du 20/09/2011. Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 20/09/2011. Nouvelle : 31/03.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1831
Date d'ajout
30/07/2007
Description
A CPTER DU 10/04/07 : CHGT DE TRESORIER : ANC : MR COUILLARD PASCAL / NV : MR MAUGER PHILIPPE - CHGT DE SECRETAIRE : ANC : MR MAUGER PHILIPPE / NV : MR DELADUNE CHRISTOPHE - PV CA DU 10/04/07
Numéro d'observation
61
Date d'ajout
10/01/2002
Description
Augmentation du capital CONVERSION DES PARTS ET DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS MODIFICATION DE LA COMPOSITION CONSEIL D'ADMINISTRATION : PARTANTS : MR NOEL JACQUES (PDT), MR DELADUNE RENE (VICE PDT), MR COUILLARD ERNEST (SECRETAIRE), MR MOUCHEL PHILIPPE (TRESORIER), MR LEHOT RENE (COMMIS COMPTES) NOUVEAUX : MR MAUGER JEAN-PAUL (PDT), MR DELADUNE PHILIPPE (VICE-PDT), MR COUILLARD PASCAL (TRESORIER), MR MAUGER PHILIPPE (SECRETAIRE) CA ET AGE DU 18.09.01 ; L'AGRICULTEUR NORMAND DU 01.11.01 Date d'effet : 18/09/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET N. 2001-474 DU 30 MAI 2001 ANCIEN MONTANT : 8.820 F NOUVEAU MONTANT : 1 344.60 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).