Entreprise : SOC ACHATS VENTES ETUD ET CONS - SIREN 326 728 904
Identité
Dénomination
SOC ACHATS VENTES ETUD ET CONS
Sigle
SAVEC
SIREN (siège)
326 728 904
Date d'immatriculation au RNE
03/04/1985
Date de fin de la personne morale
02/04/2033
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
CHE DES DEMOISELLES 95190 GOUSSAINVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MACAUX ALAIN
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1942
Nom, Prénom(s)
ATTAL BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Nom, Prénom(s)
TIXADOR JEAN-PAUL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1937
Nom, Prénom(s)
BAUDRAND BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1936
Nom, Prénom(s)
COLO GERARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1946
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1991
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/1983
Siret
32672890400037
Code APE
5912
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, l'achat et la vente de tous produits directement ou indirectement lies au secteur ci-dessus indiqué ainsi que l7etude et le conseil, pour le même secteur, tous projets, marches et techniques.
Adresse
CHE 015 Rue DU CHEMIN VERT
92400 , Courbevoie - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
21147
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10760
Date d'ajout
11/07/1986
Description
Par jugement rendu le 5 mai 1986, le Tc de Pontoise a déclaré ouverte la procédure simplifiée de redressement judiciaire de la société S.a.v.e.c. - a mis fin à la période d'observation - a prononcé la liquidation judiciaire de ladite société - a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 avril avril 1986 - représentant des creanciers/liquidateur : maître Mandin 11, rue Delacour 95 Pontoise -
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).