Entreprise : GAEC DES COMMUNS - SIREN 326 714 482
Identité
Dénomination
GAEC DES COMMUNS
SIREN (siège)
326 714 482
Date d'immatriculation au RNE
09/03/1983
Début d’activité
09/01/1983
Date de fin de la personne morale
08/03/2082
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
exploitation de biens agricoles apportés par les associés achetes ou pris a bail par lui ou mis a sa disposition par ses membres, etc ... Travail fait en commun par les associés ...
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
120000 EUR
Adresse du siège
LA MICHELAIS DES MARAIS 44320 CHAUVE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOUAUD DANIEL , JOSEPH , MARCEL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1957
Commune de résidence
Chauvé
Nom, Prénom(s)
DOUAUD ALAIN , MAURICE , ANNICK
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1962
Commune de résidence
CHAUMES EN RETZ
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/01/1983
Siret
32671448200014
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
exploitation de biens agricoles apportés par les associés achetes ou pris a bail par lui ou mis a sa disposition par ses membres, etc ... Travail fait en commun par les associés ...
Autres Activités
Élevage de vaches laitières
Adresse
LA MICHELAIS DES MARAIS
44320 , CHAUVE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
23/02/2021
Description
Par jugement en date du 5 février 2021, le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE a prononcé la clôture des opérations de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
21
Date d'ajout
16/06/2020
Description
Par jugement en date du 25 mai 2020, le Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE a prorogé de 12 mois le terme de la procédure en apllication des dispositions de l'article L 643-9 du Code de Commerce
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
15/10/2018
Description
Par jugement en date du 5/10/2018, le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-NAZAIRE a prononcé la résolution du plan de redressement et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 31 décembre 2018. Désigne la SCP PHILIPPE DELAERE en qualité de liquidateur judiciaire.
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
15/10/2018
Description
Par jugement en date du 21/10/2011, le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-NAZAIRE a prononcé le plan de redressement. Nomme la SCP PHILIPPE DELAERE en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement.
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
15/10/2018
Description
Par jugement en date du 15 janvier 2010 LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-NAZAIRE a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Désigne la SCP Philippe DELAERE en qualité de mandataire judiciaire.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise inscrite précédemment auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Nantes a été ratt achée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribu nal de Commerce de Saint-Nazaire par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
21/08/2006
Description
8800200608212250 ********* Réduction du capital ********* Démission d'un co gérant Date d'effet de la formalité: 31/12/2005 Changement de capital social de : 165000.00 EUR en : 120000.00 EUR Anc co-gerant : Mme OLLIVIER née DOUAUD Monique Daniel Suzanne.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
09/03/1983
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : PRESSE OCEAN
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).