Entreprise : SCI LA HURVANIERE - SIREN 326 713 369
Identité
Dénomination
SCI LA HURVANIERE
SIREN (siège)
326 713 369
Date d'immatriculation au RNE
09/03/1983
Début d’activité
01/03/1983
Date de fin de la personne morale
08/03/2082
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition construction propriété administration exploitation d'immeubles situés à st-Cyr du Ronceray
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
14290 VALORBIQUET FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Cyr-du-Ronceray - Orbec
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANTOINE RENE , JACQUES , MARCEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1926
Commune de résidence
Fontenay-le-Fleury
Nom, Prénom(s)
ANTOINE CAROLE , MARIE , JEANNE , YVONNE
Nom d'usage
FRANCESCHI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1961
Commune de résidence
Clayes-sous-Bois
Nom, Prénom(s)
ANTOINE LAURENCE , AUDE , MARIE-FRANCE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1966
Commune de résidence
Les mesnuls
Nom, Prénom(s)
GROULT CHARLOTTE , MARIE-COLETTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1979
Commune de résidence
Valorbiquet
Nom, Prénom(s)
GROULT JEAN-ROGER , RENE , MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1982
Commune de résidence
Trouville-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
GROULT ESTELLE , MARIE , JEANNE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1976
Commune de résidence
Marseille 7e Arrondissement
Dénomination
SA CALVADOS ROGER GROULT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Valorbiquet
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/1983
Siret
32671336900014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition construction propriété administration exploitation d'immeubles situés à st-Cyr du Ronceray
Autres Activités
Acquisition construction propriété administration exploitation d'immeubles situés à st-Cyr du Ronceray
Adresse
14290 , VALORBIQUET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Cyr-du-Ronceray - Orbec
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
977
Date d'ajout
28/07/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 26/06/2008 : Partant : GROULT Jean-Pierre Philippe Roger, GÉRANT ASSOCIÉ Nouveau : GROULT Nelly Marie-Laure, GÉRANT(E) Changement de qualité : GROULT Jean-Roger Rêné Michel, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE devient GÉRANT ASSOCIÉ
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
597
Date d'ajout
24/05/2006
Description
Modification autre Mise en conformité des associés suite a des donations Date d'effet : 27/12/2005
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 10 000.00 FRF nouveau montant : 1 524.49 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).