Entreprise : GFA DES TREMPAILLES - SIREN 326 636 826
Identité
Dénomination
GFA DES TREMPAILLES
SIREN (siège)
326 636 826
Date d'immatriculation au RNE
10/03/1983
Début d’activité
03/12/1982
Date de fin de la personne morale
09/03/2043
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activité principale
La société a pour objet la propriété, l'administration et la jouissance par dation à bail uniquement de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine.
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital social
350847.39 EUR
Adresse du siège
LD LA GRAVELLERIE 45140 BOULAY-LES-BARRES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BOULAY-LES-BARRES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEMUYNCK OLIVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1969
Commune de résidence
Epieds-en-Beauce
Nom, Prénom(s)
DEMUYNCK CHRISTEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1973
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
HUET JANINE
Nom d'usage
DEMUYNCK
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1943
Commune de résidence
Boulay-les-Barres
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/12/1982
Siret
32663682600025
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
La société a pour objet la propriété, l'administration et la jouissance par dation à bail uniquement de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine.
Adresse
LD LA GRAVELLERIE
45140 , BOULAY-LES-BARRES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BOULAY-LES-BARRES
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/12/1982
Siret
32663682600017
Code APE
014A
Adresse
LD FAVELLES
45130 , EPIEDS-EN-BEAUCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4772
Date d'ajout
10/08/1994
Description
ANCIEN SIEGE SOCIAL : EPIEDS EN BEAUCE, "FAVELLE" (45130) NOUVEAU SIEGE SOCIAL : BOULAY LES BARRES, LIEUDIT "LA GRAVELLERIE" DEMISSION DE MR PESCHARD GILBERT EN QUALITE DE GERANT REMPLACE PAR MR DEMUYNCK JEAN-PAUL ANCIEN CAPITAL : 2.933.856 F NOUVEAU CAPITAL :2.301.408 F A COMPTER DU 28/06/94
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).