Entreprise : SCM OSYRIS - SIREN 326 626 785
Identité
(Entreprise radiée le 09/09/2024)
Dénomination
SCM OSYRIS
Sigle
S.C.M.O.
SIREN (siège)
326 626 785
Date d'immatriculation au RNE
15/03/1983
Date de fin de la personne morale
14/03/2013
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
457.35 EUR
Adresse du siège
100 AV DE FLANDRE 75019 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DECHAUX FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1937
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GROS FRANCOIS , SYLVESTRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1948
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
PLAISANT JEAN , FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1954
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
NGUYEN NGOC HANH
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1951
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
FANCIOLA AXELLE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1953
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/09/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1983
Siret
32662678500033
Enseigne
SCM OSYRIS
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La mise en commun des moyens utiles a l'exercie de la Profession de médecin généraliste de ses membres
Adresse
100 AV DE FLANDRE
75019 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/09/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1984
Siret
32662678500025
Code APE
851C
Adresse
178 RUE DE CRIMEE
75019 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1983D0031013
Date d'ajout
09/09/2024
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1983D0031011
Date d'ajout
03/06/2024
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
14/07/2015
Description
Dissolution par la survenance du terme statutaire (mention d¿office : article R. 123-124 al. 1 4° du code de commerce)
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).