Entreprise : GFA DE FRAISSE - SIREN 326 603 982
Identité
Dénomination
GFA DE FRAISSE
SIREN (siège)
326 603 982
Date d'immatriculation au RNE
11/02/1983
Début d’activité
15/02/1983
Date de fin de la personne morale
10/02/2015
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activités principales de l’objet social
Propriété et administration et jouissance par dation à bail uniquement de tous immeubles ou droits immobiliers à destination agricole et toutes opérations se rattachant à l'objet ci-dessus à condition qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la société
Code APE
0124Z - Culture de fruits à pépins et à noyau
Capital social
24696.74 EUR
Adresse du siège
38160 CHEVRIERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHANRON GENEVIEVE , MARIE , JEANNE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1940
Commune de résidence
Moirans
Nom, Prénom(s)
CHANRON RAYMOND , PAUL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1937
Commune de résidence
Vinay
Nom, Prénom(s)
CHANRON PIERRE , LEONA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1930
Commune de résidence
Chevrières
Nom, Prénom(s)
CHANRON JEAN , AUGUSTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1929
Commune de résidence
Saint-Marcellin
Nom, Prénom(s)
CHANRON MICHEL , JOHANNES , ROBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1949
Commune de résidence
Chevrières
Nom, Prénom(s)
CHANRON GEORGES , JOSEPH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1942
Commune de résidence
Bessins
Nom, Prénom(s)
CHANRON BERNADETTE , ALICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1943
Commune de résidence
Chevrières
Nom, Prénom(s)
CHANRON MARIE-JOSEPH , THEREZE
Nom d'usage
JANY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1945
Commune de résidence
Saint-Vérand
Nom, Prénom(s)
CHANRON ELISABETH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
CHANRON MARIE-CLAIRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Grenoble
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/02/1983
Siret
32660398200017
Code APE
0124Z - Culture de fruits à pépins et à noyau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété et administration et jouissance par dation à bail uniquement de tous immeubles ou droits immobiliers à destination agricole et toutes opérations se rattachant à l'objet ci-dessus à condition qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la société
Adresse
38160 , CHEVRIERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F17/006413
Date d'ajout
19/04/2017
Description
Radiation d'office en application de l'article R 123-131 du décret modificatif 2007-750 du 09/05/2007 (absence de clôture de la liquidation, plus de trois ans après la mention au RCS de la dissolution, sans demande de prorogation de l'immatriculation par le liquidateur).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F14/000478
Date d'ajout
15/01/2014
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 30/12/2013 - Siège de la liquidation : 975 Chemin De la Buissonnerie 38160 CHEVRIERES - Publicité dans un journal d'annonces légales : Le Mémorial de l'Isère du 10/01/2014
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt au greffe le 02.02.1983 TERRE DAUPHINOISE du 25.01.1983
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).