Entreprise : SCI LA JUNGLE - SIREN 326 589 595
Identité
Dénomination
SCI LA JUNGLE
SIREN (siège)
326 589 595
Date d'immatriculation au RNE
15/02/1983
Début d’activité
19/01/1983
Date de fin de la personne morale
14/02/2043
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Activité principale
L'acquisition, la propriété, l'administration, l'exploitation par bail ou autrement et exceptionnellement la vente ou l'échange de tous immeubles.
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
LD LA VIEILLE LISIERE PALMYRE 17570 LES MATHES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAILLE PIERRE , CLAUDE , SAMUEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1990
Commune de résidence
Royan
Nom, Prénom(s)
CAILLE MALAURIE , FLORENCE , BLANCHE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1995
Commune de résidence
Royan
Nom, Prénom(s)
CAILLE EMMANUELLE , ALEXANDRA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1974
Commune de résidence
Saint-Palais-Sur-Mer
Nom, Prénom(s)
CAILLE NATHALIE , BENEDICTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1976
Commune de résidence
Royan
Nom, Prénom(s)
CAILLE PATRICK
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1954
Commune de résidence
Royan
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/01/1983
Siret
32658959500015
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'acquisition, la propriété, l'administration, l'exploitation par bail ou autrement et exceptionnellement la vente ou l'échange de tous immeubles.
Adresse
LD LA VIEILLE LISIERE PALMYRE
17570 , LES MATHES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6502
Date d'ajout
28/09/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 27/07/2012 : Nouveau : CAILLE Emmanuelle, Alexandra, Associé indéfiniment responsable Nouveau : CAILLE Nathalie, Bénédicte, Associé indéfiniment responsable Nouveau : CAILLE Pierre, Claude, Samuel, Associé indéfiniment responsable Nouveau : CAILLE Malaurie, Florence, Blanche, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : CAILLE Patrick, Gérant associé indéfiniment responsable devient Gérant(e)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6500
Date d'ajout
28/09/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 07/11/2011 : Partant : CAILLE Claude, Christian, Gérant(e) à compter du 17.03.2011 Partant : CAILLE Irène Marie, Gérant(e) à compter du 25.09.2011 Nouveau : CAILLE Patrick, Gérant associé indéfiniment responsable
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Marennes ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de La Rochelle décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CONVERSION D'OFFICE DU CAPITAL EN EUROS Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret no 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).