Entreprise : CUMA DU GANDLU - SIREN 326 518 529
Identité
(Entreprise radiée le 26/02/2020)
Dénomination
CUMA DU GANDLU
SIREN (siège)
326 518 529
Date d'immatriculation au RNE
21/02/1983
Date de fin de la personne morale
20/02/2082
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Capital social
8354.21 EUR
Adresse du siège
chez mr Machaux Etienne 08460 MARANWEZ FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LALLEMAND BERNARD , MAURICE , GABRIEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1948
Commune de résidence
Charleville-Mézières
Nom, Prénom(s)
THIEBEAUX HUGUES , JOSEPH , MAURICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1938
Commune de résidence
Liart
Nom, Prénom(s)
MACHAUX YVON , MARIE , ROBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1946
Commune de résidence
Liart
Nom, Prénom(s)
FOURNAISE JEAN , CHARLES , ERNEST
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1937
Commune de résidence
Liart
Nom, Prénom(s)
MACHAUX ETIENNE , HENRI , BERNARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1944
Commune de résidence
Maranwez
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/1994
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/12/1982
Siret
32651852900010
Code APE
014A
Origine du fonds
Création
Activité principale
Prestation de services agricoles
Adresse
chez mr Machaux Etienne
08460 , Maranwez - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
26/02/2020
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 24-01-2020, JOURNAL PUBLICATEUR : Agri Ardennes DU : 28-02-2020, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur 3 Rue de Maimby 08460 MARANWEZ.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
26/02/2020
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 17-02-2020 AVEC DATE D'EFFET AU 17-02-2020
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Charleville- Mézi ères a été rattachée à partir du 01 janvier 2009 a u Greffe du Tribunal de Commerce de Sedan par le d écret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).