Entreprise : SCI MAUPASSANT - SIREN 326 419 785
Identité
Dénomination
SCI MAUPASSANT
SIREN (siège)
326 419 785
Date d'immatriculation au RNE
23/02/1983
Début d’activité
23/02/1983
Date de fin de la personne morale
22/02/2033
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'ACQUISITION, LA PROPRIETE, L'ADMINISTRATION ET L'EXPLOITATION PAR BAIL LOCATION OU AUTREMENT , DE TOUS BIENS IMMOBILIERS ET PRINCIPALEMENT D'UN IMMEUBLE A USAGE D'HABITATION SIS A VIHIERS PLACE MAUPASSANT.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
85920.27 EUR
Adresse du siège
13 RUE NATIONALE 49310 LYS-HAUT-LAYON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VIHIERS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TRULLARD FREDERIC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1976
Commune de résidence
TERRANJOU
Nom, Prénom(s)
PAUL BENOIT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1954
Commune de résidence
VEZINS
Nom, Prénom(s)
DROUIN JEAN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
Lys-Haut-Layon
Nom, Prénom(s)
BOUT MARJAN
Nom d'usage
ALLEG
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
ST PAUL DU BOIS
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/02/1983
Siret
32641978500026
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'ACQUISITION, LA PROPRIETE, L'ADMINISTRATION ET L'EXPLOITATION PAR BAIL LOCATION OU AUTREMENT , DE TOUS BIENS IMMOBILIERS ET PRINCIPALEMENT D'UN IMMEUBLE A USAGE D'HABITATION SIS A VIHIERS PLACE MAUPASSANT.
Autres Activités
L'ACQUISITION, LA PROPRIETE, L'ADMINISTRATION ET L'EXPLOITATION PAR BAIL LOCATION OU AUTREMENT , DE TOUS BIENS IMMOBILIERS ET PRINCIPALEMENT D'UN IMMEUBLE A USAGE D'HABITATION SIS A VIHIERS PLACE MAUPASSANT.
Adresse
13 RUE NATIONALE
49310 , LYS-HAUT-LAYON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VIHIERS
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
02/12/1982
Siret
32641978500018
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de logements
Adresse
PL MAUPASSANT
49310 , LYS-HAUT-LAYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Saumur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Angers. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Angers décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
712
Date d'ajout
22/03/2007
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 08/02/2007 : NOUVEAU : TRULLARD FREDERIC, GÉRANT ASSOCIÉ TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL A COMPTER DU 08/02/2007 : ANCIENNE ADRESSE :2 BIS PL. MAUPASSANT - VIHIERS 49310 VIHIERS NOUVELLE ADRESSE : 13 RUE NATIONALE 49310 VIHIERS
Numéro d'observation
1359
Date d'ajout
23/06/2005
Description
Départ de co-gérant(s) SUIVANT ACTE RECU PAR ME PINEAU MICHEL NOTAIRE A VIHIERS LE 11.04.05, DEMISSION DE MR CANAL JEAN MICHEL DE SES FONCTIONS DE CO-GERANT Date d'effet : 01/01/2005
Numéro d'observation
1808
Date d'ajout
22/09/1997
Description
SUIVANT ACTE DE ME PINEAU NOTAIRE A VIHIERS EN DATE DU 05.09.97, NOMINATION DE M. BOUT MARJAN EN QUALITE DE CO-GERANT EN REMPLACEMENT DE MR EHKIRCH JEAN PAUL DEMISSIONNAIRE A COMPTER DU 05.09.97
Numéro d'observation
1807
Date d'ajout
22/09/1997
Description
SUIVANT EXPEDITION DE ME PINEAU MICHEL NOTAIRE A VIHIERS IL A ETE DECIDE D'AUGMENTER LE CAPITAL SOCIAL DE 560.000 F CE QUI LE PORTE DESORMAIS DE 3.600 F A 563.600 F A COMPTER DU 29.04.97
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 563 600.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 85 920.27 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).