Entreprise : LE GRAND PRE - SIREN 326 366 812
Identité
Dénomination
LE GRAND PRE
SIREN (siège)
326 366 812
Date d'immatriculation au RNE
08/02/1983
Début d’activité
01/10/1982
Date de fin de la personne morale
07/02/2033
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Activité principale
Propriété, gestion, administration et disposition des biens apportés et ceux à venir location desdits immeubles obtention de toutes ouvertures de crédit
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Capital social
13567.96 EUR
Adresse du siège
BOURG 56220 SAINT-JACUT-LES-PINS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLANCHARD RAPHAEL , ANGE , CLEMENT , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1975
Commune de résidence
Saint-Vincent-sur-Oust
Nom, Prénom(s)
BLANCHARD DAMIEN , ANDRE , JEAN-MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1978
Commune de résidence
Val d'Anast
Nom, Prénom(s)
GRAYO YVETTE , MARIE , THERESE
Nom d'usage
LESOUEF
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1944
Commune de résidence
Saint-Jacut-les-Pins
Nom, Prénom(s)
LESOUEF ISABELLE
Nom d'usage
GAUDIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1972
Commune de résidence
Le verger
Nom, Prénom(s)
LESOUEF SOPHIE , NOELLE , DENISE
Nom d'usage
LESOUEF-BARTEAU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1977
Commune de résidence
La haie Fouassiere
Nom, Prénom(s)
LESOUEF JEAN-MICHEL , ANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1978
Commune de résidence
Saint-Jacut-les-Pins
Nom, Prénom(s)
LESOUEF DENIS , MAURICE , JEAN , JOSEPH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1969
Commune de résidence
Plumergat
Nom, Prénom(s)
MONNIER CHRISTIANE , MARIE , CECILE
Nom d'usage
BLANCHARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1951
Commune de résidence
Saint-Gorgon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1982
Siret
32636681200013
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Propriété, gestion, administration et disposition des biens apportés et ceux à venir location desdits immeubles obtention de toutes ouvertures de crédit
Adresse
BOURG
56220 , SAINT-JACUT-LES-PINS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Jacut-les-Pins
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2766
Date d'ajout
02/04/2019
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 04/09/2018 : Partant : LESOUEF Maurice André Joseph, Gérant Associé indéfiniment responsable, Partant : BLANCHARD André Clément Marie, Gérant Associé indéfiniment responsable, Nouveau : LESOUEF Yvette, Marie, Thérèse, Gérante, Nouveau : BLANCHARD Christiane, Marie, Cécile, Gérante, Nouveau : LESOUEF Denis, Maurice, Jean, Joseph, Associé indéfiniment responsable, Nouveau : GAUDIN Isabelle, Associée indéfiniment responsable, Nouveau : LESOUEF-BARTEAU Sophie, Noëlle, Denise, Associée indéfiniment responsable, Nouveau : LESOUEF Jean-Michel, André, Associé indéfiniment responsable, Nouveau : BLANCHARD Raphaël, Ange, Clément, Marie, Associé indéfiniment responsable, Nouveau : BLANCHARD Damien, André, Jean-Marie, Associé indéfiniment responsable.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 89 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 13 567.96 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).