Entreprise : GROUPEMENT FORESTIER DU BOIS DE BOUCARD - SIREN 326 365 830
Identité
Dénomination
GROUPEMENT FORESTIER DU BOIS DE BOUCARD
SIREN (siège)
326 365 830
Date d'immatriculation au RNE
16/02/1983
Début d’activité
14/01/2020
Date de fin de la personne morale
15/02/2053
Date de clôture
31/12
Forme juridique
GF, Groupement forestier
Activité principale
le groupement a pour objet la constitution l'amélioration l'équipement la conservation ou la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers..
Code APE
0240Z - Services de soutien à l'exploitation forestière
Capital social
71498.59 EUR
Adresse du siège
LE CHETIF BOIS 18360 SAULZAIS-LE-POTIER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE BERNES DE LONGVILLIERS DOMINIQUE , MARIE , ERIC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1961
Commune de résidence
Versailles
Nom, Prénom(s)
GEORGETTE DU BUISSON DE LA BOULAYE CATHERINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1943
Commune de résidence
Le Chesnay-Rocquencourt
Nom, Prénom(s)
HEME DE LACOTTE VALERIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1966
Commune de résidence
Crots
Nom, Prénom(s)
HEME DE LACOTTE ERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1942
Commune de résidence
Le Chesnay-Rocquencourt
Nom, Prénom(s)
HEME DE LACOTTE JACQUELINE
Nom d'usage
DE BERNES DE LONGVILLIERS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1930
Commune de résidence
Versailles
Nom, Prénom(s)
HEME DE LACOTTE HUGUETTE
Nom d'usage
REILLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1932
Commune de résidence
Couleuvre
Nom, Prénom(s)
HEME DE LACOTTE GENEVIEVE
Nom d'usage
MARES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1943
Commune de résidence
Marçais
Nom, Prénom(s)
MARES PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1980
Commune de résidence
Saint-Quentin
Nom, Prénom(s)
MARES OLIVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1978
Commune de résidence
Versailles
Nom, Prénom(s)
MARES SABINE
Nom d'usage
DE METZ
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1981
Commune de résidence
Paris 4e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
MARES JEROME
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1976
Commune de résidence
Marçais
Nom, Prénom(s)
MARES ALIX
Nom d'usage
STANDLEY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1977
Commune de résidence
Civrac-en-Médoc
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/01/2020
Siret
32636583000024
Code APE
0240Z - Services de soutien à l'exploitation forestière
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
le groupement a pour objet la constitution l'amélioration l'équipement la conservation ou la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers..
Autres Activités
le groupement a pour objet la constitution l'amélioration l'équipement la conservation ou la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers..
Adresse
LE CHETIF BOIS
18360 , SAULZAIS-LE-POTIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/01/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/12/1982
Siret
32636583000016
Code APE
0240Z - Services de soutien à l'exploitation forestière
Activité principale
Services de soutien à l'exploitation forestière
Adresse
LD LA MOTHE
18170 , MARCAIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 469 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 71 498.59 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).