Entreprise : SANS SOUCI - SIREN 326 354 545
Identité
Dénomination
SANS SOUCI
SIREN (siège)
326 354 545
Date d'immatriculation au RNE
04/02/1983
Début d’activité
01/10/1982
Date de fin de la personne morale
03/02/2042
Date de clôture
30/11
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
L'exploitation d'un fonds de restaurant, débit de boissons, bar, pizzeria, glacier, dancing, vente de pâtisserie confiserie au détail, vente à emporter de boissons, crêpes, gaufres, glaces, pizzas, frites, sandwicheries diverses
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
1 AV DE LA PLAGE 29950 BENODET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MIO FRANCOIS-XAVIER
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1979
Commune de résidence
Fouesnant
Dénomination
J P F
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Paris 20e Arrondissement
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1982
Siret
32635454500013
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Dancing, débit de boissons, restaurant, vente de pâtisserie confiserie au détail Dancing débit de boissons restaurant vente de pâtisserie confiserie au détail - bar restaurant
Adresse
1 AV DE LA PLAGE
29950 , BENODET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
937
Date d'ajout
05/03/1997
Description
Modification de la composition du conseil d'administration CHANGEMENT D'ADMINISTRATEURS : ANCIENS : LOZACH ROGER - LOZACH NEE MORVEZEN - MORVEZEN NEE PEREZ NOUVEAUX : QUINIO YVELINE - QUINIO ALBERT - QUINIO BERNARD DEMISSION DU DIRECTEUR GENERAL : LOZACH NEE MORVEZEN MONIQUE CHANGEMENT DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : ANCIEN : LOZACH ROGER NOUVEAU : QUINIO NEE LE DOEUFF YVELINE (PV AGO DU 03/01/97 & PV C.A. DU 03/01/97) - A COMPTER DU 03/01/97
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3207
Date d'ajout
04/08/1994
Description
Modification de la composition du conseil d'administration CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR : ANCIEN : LOZACH RENE - NOUVEAU : MORVEZEN NEE PEREZ AIMEE (PV AGO DU 14/06/94) NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL : MME LOZACH NEE MORVEZEN MONIQUE (DEJA ADMINISTRATEUR) (PV C.A. DU 14/06/94) * DATE DEPOT : 15/07/94 - PUBLICITE : LE PROGRES DE CORNOUAILLE DU 18/06/94 A COMPTER DU 14/06/94
Numéro d'observation
4862
Date d'ajout
13/11/1989
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice ANCIENNE : 30/09 - NOUVELLE : 31/12 (PV A.G.E. DU 29/09/89 - DATE DEPOT : 06/11/89) A COMPTER DU 29/09/89
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).